VÁCLAV DOLINA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.05.2021 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313 |
|
JANA ŠESTÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.05.2021 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313 |
|
ŽANETA SVAČINOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.05.2021 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313 |
|
VÁCLAV DOLINA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.05.2021 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313, Mokrá I 313, Mladcová, 76001 Zlín |
|
JANA ŠESTÁKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.05.2021 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313, Mokrá I 313, Mladcová, 76001 Zlín |
|
ŽANETA SVAČINOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.05.2021 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313, Mokrá I 313, Mladcová, 76001 Zlín |
|
MARTA HRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
předseda výboru |
17.06.2017 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313 |
|
JANA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
člen výboru |
17.06.2017 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313 |
|
ŽANETA SVAČINOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
člen výboru |
17.06.2017 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313 |
|
MARTA HRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
předseda výboru |
17.06.2017 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313, Mokrá I 313, Mladcová, 76001 Zlín |
|
JANA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
člen výboru |
17.06.2017 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313, Mokrá I 313, Mladcová, 76001 Zlín |
|
ŽANETA SVAČINOVÁ
|
Neaktivní
od 29.05.2021
|
člen výboru |
17.06.2017 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313, Mokrá I 313, Mladcová, 76001 Zlín |
|
MARTA HRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2017
|
předseda výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313 |
|
RENATA ČTRNÁCTÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2017
|
člen výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
76001, 42613086, Zlín, Kudlov, Výšina, 651 |
|
JANA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2017
|
člen výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313 |
|
MARTA HRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2017
|
předseda výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313, Mokrá I 313, Mladcová, 76001 Zlín |
|
RENATA ČTRNÁCTÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2017
|
člen výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
76001, 42613086, Zlín, Zlín, Kudlov, Výšina, 651, Výšina 651, Kudlov, 76001 Zlín |
|
JANA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.06.2017
|
člen výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313, Mokrá I 313, Mladcová, 76001 Zlín |
|
MARTA HRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
předseda výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313 |
|
Renata Čtrnáctá
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313 |
|
JANA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313 |
|
MARTA HRABALOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
předseda výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313, Mokrá I 313, Mladcová, 76001 Zlín |
|
Renata Čtrnáctá
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313, Mokrá I 313, Mladcová, 76001 Zlín |
|
JANA ŠESTÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen výboru |
24.03.2012 |
Adresa: |
76001, 4177151, Zlín, Zlín, Mladcová, Mokrá I, 313, Mokrá I 313, Mladcová, 76001 Zlín |
|