MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 07.11.2019
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
43401, 5104998, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 2380, 52 |
|
MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 07.11.2019
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
43401, 5104998, Most, Most, Most, tř. Budovatelů, 2380, 52, tř. Budovatelů 2380/52, 43401 Most |
|
MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
27.05.2015 |
Adresa: |
41501, 20251343, Teplice, Teplice, Teplice, náměstí Svobody, 2, 2 |
|
MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
27.05.2015 |
Adresa: |
41501, 20251343, Teplice, Teplice, Teplice, náměstí Svobody, 2, 2, náměstí Svobody 2/2, 41501 Teplice |
|
MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
41501, 26278804, Teplice, Teplice, Jankovcova, 3240 |
|
MICHAL GACÍK
|
Neaktivní
od 27.05.2015
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
41501, 26278804, Teplice, Teplice, Teplice, Jankovcova, 3240, Jankovcova 3240, 41501 Teplice |
|
Jan Lepař
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
19.03.2012 |
Adresa: |
74601, 4504569, Opava, Kolářská, 1 |
|
Jan Lepař
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
19.03.2012 |
Adresa: |
74601, 4504569, Opava, Opava, Město, Kolářská, 147, 1, Kolářská 147/1, Město, 74601 Opava |
|