JUDr. PETR DYTRICH
|
Aktivní
|
jednatel |
28.12.2018 |
Adresa: |
56971, 27104249, Svitavy, Pomezí, Pomezí, 407 |
|
JUDr. PETR DYTRICH
|
Aktivní
|
jednatel |
28.12.2018 |
Adresa: |
56971, 27104249, Svitavy, Pomezí, Pomezí, 407, č.p. 407, 56971 Pomezí |
|
RADOMÍR CÍSAŘOVSKÝ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
jednatel |
27.02.2018 |
Adresa: |
43533, 5056667, Most, Louka u Litvínova, Louka u Litvínova, Sokolovská, 2 |
|
RADOMÍR CÍSAŘOVSKÝ
|
Neaktivní
od 28.12.2018
|
jednatel |
27.02.2018 |
Adresa: |
43533, 5056667, Most, Louka u Litvínova, Louka u Litvínova, Sokolovská, 2, Sokolovská 2, 43533 Louka u Litvínova |
|
JAROSLAV KHÝN
|
Neaktivní
od 27.02.2018
|
jednatel |
15.03.2017 |
Adresa: |
53501, 7752989, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Žižkova, 472 |
|
JAROSLAV KHÝN
|
Neaktivní
od 27.02.2018
|
jednatel |
15.03.2017 |
Adresa: |
53501, 7752989, Pardubice, Přelouč, Přelouč, Žižkova, 472, Žižkova 472, 53501 Přelouč |
|
ROMAN SÁBLÍK
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
53942, 5224772, Svratouch, Svratouch, 229 |
|
ROMAN SÁBLÍK
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
53942, 5224772, Chrudim, Svratouch, Svratouch, 229, č.p. 229, 53942 Svratouch |
|
Roman Sáblík
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
21.03.2012 |
Adresa: |
53942, 5224772, Svratouch, 229 |
|
ROMAN SÁBLÍK
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
jednatel |
21.03.2012 |
Adresa: |
53942, 5224772, Chrudim, Svratouch, Svratouch, 229, č.p. 229, 53942 Svratouch |
|