JIŘÍ ODEHNAL
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
66491, 23961376, Brno-venkov, Neslovice, Neslovice, Žleb, 217 |
|
Ing. VILÉM RABNER
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
61700, 19394365, Brno-město, Brno, Komárov, Jeneweinova, 314, 56 |
|
JIŘÍ ODEHNAL
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
66491, 23961376, Brno-venkov, Neslovice, Neslovice, Žleb, 217, Žleb 217, 66491 Neslovice |
|
Ing. VILÉM RABNER
|
Aktivní
|
jednatel |
17.02.2020 |
Adresa: |
61700, 19394365, Brno-město, Brno, Komárov, Jeneweinova, 314, 56, Jeneweinova 314/56, Komárov, 61700 Brno |
|
JAN ODEHNAL
|
Aktivní
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
61500, 19670591, Brno, Zábrdovice, Šámalova, 728, 86 |
|
JAN ODEHNAL
|
Aktivní
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
61500, 19670591, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Šámalova, 728, 86, Šámalova 728/86, Zábrdovice, 61500 Brno |
|
MYKHAYLO SHCHERBEY
|
Neaktivní
od 18.09.2017
|
jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
61600, 19583958, Brno, Žabovřesky, Tábor, 886, 17 |
|
MYKHAYLO SHCHERBEY
|
Neaktivní
od 18.09.2017
|
jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
61600, 19583958, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Tábor, 886, 17, Tábor 886/17, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Mykhaylo Shcherbey
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
jednatel |
04.04.2012 |
Adresa: |
62000, 19038755, Brno, Podlipná, 20 |
|
Mykhaylo Shcherbey
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
jednatel |
04.04.2012 |
Adresa: |
62000, 19038755, Brno-město, Brno, Tuřany, Podlipná, 4, 20, Podlipná 4/20, Tuřany, 62000 Brno |
|