DAVID KŘÍŽEK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.11.2019 |
|
SVĚTLANA PETROVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2019
|
Jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
74221, 8457891, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štramberská, 1089, 4 |
|
SVĚTLANA PETROVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2019
|
Jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
74221, 8457891, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štramberská, 1089, 4, Štramberská 1089/4, 74221 Kopřivnice |
|
SVĚTLANA PETROVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
Jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8453535, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10B |
|
SVĚTLANA PETROVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
Jednatel |
29.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8453535, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10b, Na Luhách 629/10b, 74221 Kopřivnice |
|
SVĚTLANA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
Jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8453535, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10B |
|
SVĚTLANA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
Jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
74221, 8453535, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Na Luhách, 629, 10b, Na Luhách 629/10b, 74221 Kopřivnice |
|
SVĚTLANA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
Jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
74258, 8492859, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Kubínova, 1199 |
|
SVĚTLANA HOZOVÁ
|
Neaktivní
od 22.09.2016
|
Jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
74258, 8492859, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Kubínova, 1199, Kubínova 1199, 74258 Příbor |
|
Jitka Otrubová
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
76301, 3944328, Sazovice, Sazovice, 48 |
|
Jitka Otrubová
|
Neaktivní
od 15.09.2016
|
jednatel |
11.12.2012 |
Adresa: |
76301, 3944328, Zlín, Sazovice, Sazovice, 48, č.p. 48, 76301 Sazovice |
|