Mgr. LUCIE ZÍTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2016 |
Adresa: |
66451, 26058502, Brno-venkov, Kobylnice, Kobylnice, Táborská, 280 |
|
Mgr. LUCIE ZÍTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2016 |
Adresa: |
66451, 26058502, Brno-venkov, Kobylnice, Kobylnice, Táborská, 280, Táborská 280, 66451 Kobylnice |
|
VIKTOR PRUŠA
|
Neaktivní
od 28.06.2016
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
60200, 19175043, Brno, Veveří, Kotlářská, 817, 25 |
|
VIKTOR PRUŠA
|
Neaktivní
od 28.06.2016
|
jednatel |
25.06.2015 |
Adresa: |
60200, 19175043, Brno-město, Brno, Veveří, Kotlářská, 817, 25, Kotlářská 817/25, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. TOMÁŠ NERAD
|
Neaktivní
od 25.06.2015
|
jednatel |
29.09.2014 |
Adresa: |
67922, 25204289, Lipůvka, Lipůvka, 373 |
|
ing. Tomáš Nerad
|
Neaktivní
od 25.06.2015
|
jednatel |
29.09.2014 |
Adresa: |
67922, 25204289, Blansko, Lipůvka, Lipůvka, 373, č.p. 373, 67922 Lipůvka |
|
TOMÁŠ NERAD
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
jednatel |
26.01.2013 |
Adresa: |
67922, 25204289, Lipůvka, Lipůvka, 373 |
|
TOMÁŠ NERAD
|
Neaktivní
od 29.09.2014
|
jednatel |
26.01.2013 |
Adresa: |
67922, 25204289, Blansko, Lipůvka, Lipůvka, 373, č.p. 373, 67922 Lipůvka |
|