ROBERT FRANĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.10.2018 |
Adresa: |
16400, 22227636, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Na parcelách, 222 |
|
ROBERT FRANĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
17.10.2018 |
Adresa: |
16400, 22227636, Praha, Nebušice, Na parcelách, 222, Na parcelách 222, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
ROBERT FRANĚK
|
Neaktivní
od 17.10.2018
|
jednatel |
12.03.2018 |
Adresa: |
16400, 22228055, Hlavní město Praha, Praha, Nebušice, Na parcelách, 265 |
|
ROBERT FRANĚK
|
Neaktivní
od 17.10.2018
|
jednatel |
12.03.2018 |
Adresa: |
16400, 22228055, Praha, Nebušice, Na parcelách, 265, Na parcelách 265, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|
DAVID ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 17.09.2020
|
jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
18200, 22390561, Praha, Libeň, Nad Rokoskou, 1829, 8 |
|
DAVID ŘEZNÍČEK
|
Neaktivní
od 17.09.2020
|
jednatel |
08.04.2016 |
Adresa: |
18200, 22390561, Praha, Libeň, Nad Rokoskou, 1829, 8, Nad Rokoskou 1829/8, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
PETR BURIÁN
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
jednatel |
17.01.2013 |
Adresa: |
62100, 27964817, Brno, Medlánky, Hrázka, 619, 34 |
|
PETR BURIÁN
|
Neaktivní
od 16.07.2016
|
jednatel |
17.01.2013 |
Adresa: |
62100, 27964817, Brno-město, Brno, Medlánky, Hrázka, 619, 34, Hrázka 619/34, Medlánky, 62100 Brno |
|