LUBOŠ HAVLÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.05.2022 |
Adresa: |
60200, 19209878, Brno-město, Brno, Trnitá, Skořepka, 391, 3a |
|
LUBOŠ HAVLÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.05.2022 |
Adresa: |
60200, 19209878, Brno-město, Brno, Trnitá, Skořepka, 391, 3a, Skořepka 391/3a, Trnitá, 60200 Brno |
|
JOSEF OUBRECHT
|
Neaktivní
od 23.05.2022
|
Jednatel |
15.08.2019 |
Adresa: |
60200, 28299621, Brno-město, Brno, Staré Brno, Hybešova, 985, 30 |
|
JOSEF OUBRECHT
|
Neaktivní
od 23.05.2022
|
Jednatel |
15.08.2019 |
Adresa: |
60200, 28299621, Brno-město, Brno, Staré Brno, Hybešova, 985, 30, Hybešova 985/30, Staré Brno, 60200 Brno |
|
JOSEF VLACH
|
Neaktivní
od 06.11.2019
|
jednatel |
25.02.2013 |
Adresa: |
68001, 15276546, Boskovice, Boskovice, Ludvíka Vojtěcha, 1810, 25 |
|
JOSEF VLACH
|
Neaktivní
od 06.11.2019
|
jednatel |
25.02.2013 |
Adresa: |
68001, 15276546, Blansko, Boskovice, Boskovice, Ludvíka Vojtěcha, 1810, 25, Ludvíka Vojtěcha 1810/25, 68001 Boskovice |
|
Monika Tomášová
|
Neaktivní
od 25.02.2013
|
jednatel |
25.01.2013 |
Adresa: |
67502, 2668939, Studenec, Studenec, 165 |
|
Monika Tomášová
|
Neaktivní
od 25.02.2013
|
jednatel |
25.01.2013 |
Adresa: |
67502, 2668939, Třebíč, Studenec, Studenec, 165, č.p. 165, 67502 Studenec |
|