Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | Posílej to dál o.p.s. |
ICO: | 29321271 |
Registrovaná adresa: | 60200, 19184824, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Koliště, 259, 55, Koliště 259/55, Zábrdovice, 60200 Brno |
Začleněno na: | 13.02.2013 |
Předmět podnikání: |
Mimoškolní výchova a vzdělávání dospělých osob, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, pořádání kulturních produkcí, výstav, veletrhů a obdobných akcí
Podpora, výchova, vzdělávání a poradenství v oblasti rodinného života ve všech jeho souvislostech včetně možnosti poskytování finanční podpory formou grantů.
Podpora, výchova, vzdělávání a poradenství zaměřené na sociálně znevýhodněné skupiny obyvatel včetně možnosti poskytování finanční podpory formou grantů.
Ochrana opuštěných, týraných a zatoulaných zvířat, se zajištěním jejich veterinární péče, spolu s odchytem bezprizorních zvířat, navrácení majiteli, popřípadě následná adopce do dobrých rukou
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
MIROSLAV VITOUL | Aktivní | člen správní rady | 09.06.2022 |
|
|||
HELENA TURKOVÁ | Aktivní | člen správní rady | 03.09.2020 |
|
|||
LUCIE PORTLOVÁ | Aktivní | člen dozorčí rady | 05.09.2019 |
|
|||
Ing. PAVEL KUBOVIC | Aktivní | Předseda dozorčí rady | 10.08.2018 |
|
|||
JUDr. JAN STAVINOHA | Aktivní | člen dozorčí rady | 28.02.2017 |
|
|||
MUDr. MAREK BAŽOUT | Aktivní | Předseda správní rady | 04.06.2015 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ZDENKA NEJEDLÁ | Aktivní | 09.08.2016 | |
|
|||
ZDENKA NEJEDLÁ | Aktivní | 09.08.2016 | |
|
|||
LENKA DVOŘÁKOVÁ | Neaktivní od 09.08.2016 | 04.06.2015 | |
|
|||
LENKA DVOŘÁKOVÁ | Neaktivní od 09.08.2016 | 04.06.2015 | |
|
|||
STANISLAVA FOLDYNOVÁ | Neaktivní od 04.06.2015 | 13.02.2013 | |
|
|||
STANISLAVA FOLDYNOVÁ | Neaktivní od 04.06.2015 | 13.02.2013 | |
|
Registrační číslo Posílej to dál o.p.s. je 29321271.
Registrační adresa Posílej to dál o.p.s. je 60200, 19184824, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Koliště, 259, 55, Koliště 259/55, Zábrdovice, 60200 Brno.
Posílej to dál o.p.s. byla založena 13.02.2013.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je MIROSLAV VITOUL, HELENA TURKOVÁ, LUCIE PORTLOVÁ, Ing. PAVEL KUBOVIC, JUDr. JAN STAVINOHA, MUDr. MAREK BAŽOUT.