MARTIN MARCINIAK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2018 |
Adresa: |
63800, 19258275, Brno-město, Brno, Lesná, Blažkova, 15, 3 |
|
MARTIN MARCINIAK
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2018 |
Adresa: |
63800, 19258275, Brno-město, Brno, Lesná, Blažkova, 15, 3, Blažkova 15/3, Lesná, 63800 Brno |
|
PAVEL HYBNER
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
jednatel |
12.07.2017 |
Adresa: |
60200, 19170165, Brno-město, Brno, Veveří, Úvoz, 429, 61 |
|
PAVEL HYBNER
|
Neaktivní
od 01.11.2018
|
jednatel |
12.07.2017 |
Adresa: |
60200, 19170165, Brno-město, Brno, Veveří, Úvoz, 429, 61, Úvoz 429/61, Veveří, 60200 Brno |
|
MIROSLAV PAVELA
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
jednatel |
30.01.2013 |
Adresa: |
66451, 23979623, Ponětovice, Ponětovice, 63 |
|
PAVEL HYBNER
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
jednatel |
30.01.2013 |
Adresa: |
61500, 19670966, Brno, Zábrdovice, Kuldova, 767, 18 |
|
MIROSLAV PAVELA
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
jednatel |
30.01.2013 |
Adresa: |
66451, 23979623, Brno-venkov, Ponětovice, Ponětovice, 63, č.p. 63, 66451 Ponětovice |
|
PAVEL HYBNER
|
Neaktivní
od 12.07.2017
|
jednatel |
30.01.2013 |
Adresa: |
61500, 19670966, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Kuldova, 767, 18, Kuldova 767/18, Zábrdovice, 61500 Brno |
|