Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | ALL MULTI SERVIS s.r.o. |
ICO: | 29351430 |
Registrovaná adresa: | 76302, 25007050, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 325, třída 3. května 325, Malenovice, 76302 Zlín |
Začleněno na: | 23.04.2012 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
YI QIU | Aktivní | 17.08.2020 | |
|
|||
CLAUDIO PIERETTO | Aktivní | 17.08.2020 | |
|
|||
YI QIU | Aktivní | 17.08.2020 | |
|
|||
CLAUDIO PIERETTO | Aktivní | 17.08.2020 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
CLAUDIO PIERETTO | Aktivní | Jednatel | 25.08.2017 |
|
|||
CLAUDIO PIERETTO | Aktivní | Jednatel | 25.08.2017 |
|
|||
MARCO PISANI | Neaktivní od 25.08.2017 | jednatel | 04.03.2016 |
|
|||
MARCO PISANI | Neaktivní od 25.08.2017 | jednatel | 04.03.2016 |
|
|||
GIUSEPPE GIARA | Neaktivní od 04.03.2016 | jednatel | 01.09.2015 |
|
|||
GIUSEPPE GIARA | Neaktivní od 04.03.2016 | jednatel | 01.09.2015 |
|
|||
FRANCESCO CAMPESATO | Neaktivní od 01.09.2015 | Jednatel | 24.05.2013 |
|
|||
FRANCESCO CAMPESATO | Neaktivní od 01.09.2015 | Jednatel | 24.05.2013 |
|
|||
CLAUDIO PIERETTO | Neaktivní od 24.05.2013 | jednatel | 23.04.2012 |
|
|||
CLAUDIO PIERETTO | Neaktivní od 24.05.2013 | jednatel | 23.04.2012 |
|
Registrační číslo ALL MULTI SERVIS s.r.o. je 29351430.
Registrační adresa ALL MULTI SERVIS s.r.o. je 76302, 25007050, Zlín, Zlín, Malenovice, třída 3. května, 325, třída 3. května 325, Malenovice, 76302 Zlín.
ALL MULTI SERVIS s.r.o. byla založena 23.04.2012.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je YI QIU, CLAUDIO PIERETTO, YI QIU, CLAUDIO PIERETTO.