Ing. MICHAL HORT
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2021 |
Adresa: |
68401, 13943855, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Kaunicova, 633 |
|
Ing. MICHAL HORT
|
Aktivní
|
jednatel |
13.10.2021 |
Adresa: |
68401, 13943855, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Kaunicova, 633, Kaunicova 633, 68401 Slavkov u Brna |
|
MARTIN MATELA
|
Neaktivní
od 02.11.2018
|
jednatel |
22.06.2015 |
Adresa: |
60200, 19291493, Brno-město, Brno, Černá Pole, Erbenova, 382, 14 |
|
MARTIN MATELA
|
Neaktivní
od 02.11.2018
|
jednatel |
22.06.2015 |
Adresa: |
60200, 19291493, Brno-město, Brno, Černá Pole, Erbenova, 382, 14, Erbenova 382/14, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Ing. MILAN POLOUČEK
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
68501, 466468, Křižanovice, Křižanovice, 96 |
|
Ing. MILAN POLOUČEK
|
Neaktivní
od 13.10.2021
|
jednatel |
11.09.2014 |
Adresa: |
68501, 466468, Vyškov, Křižanovice, Křižanovice, 96, č.p. 96, 68501 Křižanovice |
|
MARTIN MATELA
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
68401, 72627034, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Slovanská, 1563 |
|
MARTIN MATELA
|
Neaktivní
od 22.06.2015
|
jednatel |
07.08.2014 |
Adresa: |
68401, 72627034, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Slovanská, 1563, Slovanská 1563, 68401 Slavkov u Brna |
|
MARTIN MATELA
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
61300, 19293615, Brno, Černá Pole, Hoblíkova, 569, 30 |
|
MARTIN MATELA
|
Neaktivní
od 07.08.2014
|
jednatel |
09.01.2014 |
Adresa: |
61300, 19293615, Brno-město, Brno, Černá Pole, Hoblíkova, 569, 30, Hoblíkova 569/30, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Martin Matela
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
16.04.2012 |
Adresa: |
62800, 19432496, Brno, Synkova, 2101, 20 |
|
Ing. Milan Polouček
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
16.04.2012 |
Adresa: |
68501, 466468, Křižanovice, 96 |
|
Martin Matela
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
jednatel |
16.04.2012 |
Adresa: |
62800, 19432496, Brno-město, Brno, Líšeň, Synkova, 2101, 20, Synkova 2101/20, Líšeň, 62800 Brno |
|
Ing. MILAN POLOUČEK
|
Neaktivní
od 11.09.2014
|
jednatel |
16.04.2012 |
Adresa: |
68501, 466468, Vyškov, Křižanovice, Křižanovice, 96, č.p. 96, 68501 Křižanovice |
|