MARTINA ŠUBERTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
22.02.2020 |
Adresa: |
66701, 13333658, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 135 |
|
MARTINA ŠUBERTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda společenství vlastníků |
22.02.2020 |
Adresa: |
66701, 13333658, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 135, Nádražní 135, 66701 Židlochovice |
|
VĚRA IVANOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
předseda |
17.02.2016 |
Adresa: |
66701, 13333909, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 160 |
|
VĚRA IVANOVÁ
|
Neaktivní
od 22.02.2020
|
předseda |
17.02.2016 |
Adresa: |
66701, 13333909, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 160, Nádražní 160, 66701 Židlochovice |
|
VĚRA IVANOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
pověřený vlastník |
29.12.2015 |
Adresa: |
66701, 13333909, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 160 |
|
VĚRA IVANOVÁ
|
Neaktivní
od 17.02.2016
|
pověřený vlastník |
29.12.2015 |
Adresa: |
66701, 13333909, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 160, Nádražní 160, 66701 Židlochovice |
|
PAVEL DURNA
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
pověřený vlastník |
27.10.2015 |
Adresa: |
66701, 13333658, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 135 |
|
PAVEL DURNA
|
Neaktivní
od 29.12.2015
|
pověřený vlastník |
27.10.2015 |
Adresa: |
66701, 13333658, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Nádražní, 135, Nádražní 135, 66701 Židlochovice |
|
Pavel Durna
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
pověřený vlastník |
31.05.2012 |
Adresa: |
62500, 19217595, Brno, Havelkova, 684, 2a |
|
Pavel Durna
|
Neaktivní
od 27.10.2015
|
pověřený vlastník |
31.05.2012 |
Adresa: |
62500, 19217595, Brno-město, Brno, Bohunice, Havelkova, 684, 2a, Havelkova 684/2a, Bohunice, 62500 Brno |
|