PAVEL FOJT
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
63900, 19109628, Brno, Staré Brno, Poříčí, 647, 39 |
|
PAVEL FOJT
|
Neaktivní
od 26.03.2019
|
jednatel |
04.11.2014 |
Adresa: |
63900, 19109628, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 647, 39, Poříčí 647/39, Staré Brno, 63900 Brno |
|
Ramzi Nouinoui
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
62800, 19432895, Brno, Líšeň, Horníkova, 2139, 26 |
|
Ramzi Nouinoui
|
Neaktivní
od 04.11.2014
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
62800, 19432895, Brno-město, Brno, Líšeň, Horníkova, 2139, 26, Horníkova 2139/26, Líšeň, 62800 Brno |
|
Frej Ben Touzia
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
09.11.2012 |
Adresa: |
64300, 19065388, Brno, Chrlice, Šromova, 644, 44 |
|
Frej Ben Touzia
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
09.11.2012 |
Adresa: |
64300, 19065388, Brno-město, Brno, Chrlice, Šromova, 644, 44, Šromova 644/44, Chrlice, 64300 Brno |
|
Monika Tomášová
|
Neaktivní
od 09.11.2012
|
jednatel |
03.07.2012 |
Adresa: |
67502, 2668939, Studenec, 165 |
|
Monika Tomášová
|
Neaktivní
od 09.11.2012
|
jednatel |
03.07.2012 |
Adresa: |
67502, 2668939, Třebíč, Studenec, Studenec, 165, č.p. 165, 67502 Studenec |
|