RADKA HORKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.08.2021 |
Adresa: |
10000, 28368622, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Kounická, 3349, 10 |
|
DANUŠE HORKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.08.2021 |
Adresa: |
10000, 28368622, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Kounická, 3349, 10 |
|
RADKA HORKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.08.2021 |
Adresa: |
10000, 28368622, Praha, Strašnice, Kounická, 3349, 10, Kounická 3349/10, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
DANUŠE HORKÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
17.08.2021 |
Adresa: |
10000, 28368622, Praha, Strašnice, Kounická, 3349, 10, Kounická 3349/10, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
RADKA HORKÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2021
|
jednatel |
20.07.2016 |
Adresa: |
10000, 28368622, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Kounická, 3349, 10 |
|
RADKA HORKÁ
|
Neaktivní
od 17.08.2021
|
jednatel |
20.07.2016 |
Adresa: |
10000, 28368622, Praha, Strašnice, Kounická, 3349, 10, Kounická 3349/10, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. MARTIN SOUKUP
|
Neaktivní
od 20.07.2016
|
Jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
16200, 22169369, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Čílova, 1803, 2 |
|
JUDr. Martin Soukup
|
Neaktivní
od 20.07.2016
|
Jednatel |
06.09.2014 |
Adresa: |
16200, 22169369, Praha, Břevnov, Čílova, 1803, 2, Čílova 1803/2, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Vladimír Erben
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
30.07.2012 |
Adresa: |
79811, 24801682, Prostějov, Vrahovice, Oskara Nedbala, 692, 18 |
|
Vladimír Erben
|
Neaktivní
od 06.09.2014
|
jednatel |
30.07.2012 |
Adresa: |
79811, 24801682, Prostějov, Prostějov, Vrahovice, Oskara Nedbala, 692, 18, Oskara Nedbala 692/18, Vrahovice, 79811 Prostějov |
|