PETR KUBĚNA
|
Neaktivní
od 10.05.2021
|
Člen představenstva |
01.04.2021 |
Adresa: |
69648, 13540017, Hodonín, Skalka, Skalka, 44 |
|
PETR KUBĚNA
|
Neaktivní
od 10.05.2021
|
Člen představenstva |
01.04.2021 |
Adresa: |
69648, 13540017, Hodonín, Skalka, Skalka, 44, č.p. 44, 69648 Skalka |
|
PETR KUBĚNA
|
Neaktivní
od 01.04.2021
|
člen představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
69648, 13540017, Hodonín, Skalka, Skalka, 44 |
|
PETR KUBĚNA
|
Neaktivní
od 01.04.2021
|
člen představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
69648, 13540017, Hodonín, Skalka, Skalka, 44, č.p. 44, 69648 Skalka |
|
BŘETISLAV HRABĚ
|
Neaktivní
od 07.10.2019
|
člen představenstva |
02.02.2016 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
BŘETISLAV HRABĚ
|
Neaktivní
od 07.10.2019
|
člen představenstva |
02.02.2016 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|
DAVID RUSŇÁK
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
předseda představenstva |
24.10.2015 |
Adresa: |
60300, 19144130, Brno-město, Brno, Pisárky, Hroznová, 448, 21 |
|
DAVID RUSŇÁK
|
Neaktivní
od 09.10.2018
|
předseda představenstva |
24.10.2015 |
Adresa: |
60300, 19144130, Brno-město, Brno, Pisárky, Hroznová, 448, 21, Hroznová 448/21, Pisárky, 60300 Brno |
|
DAVID RUSŇÁK
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
předseda představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
61800, 19350481, Brno, Černovice, Řehořova, 928, 16 |
|
MICHAL MIČKA
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
člen představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
60200, 42216991, Brno, Stránice, Bohuslava Martinů, 941, 41a |
|
PETR KUBĚNA
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
60300, 19106343, Brno, Staré Brno, Výstavní, 377, 16 |
|
DAVID RUSŇÁK
|
Neaktivní
od 24.10.2015
|
předseda představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
61800, 19350481, Brno-město, Brno, Černovice, Řehořova, 928, 16, Řehořova 928/16, Černovice, 61800 Brno |
|
MICHAL MIČKA
|
Neaktivní
od 02.02.2016
|
člen představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
60200, 42216991, Brno-město, Brno, Stránice, Bohuslava Martinů, 941, 41a, Bohuslava Martinů 941/41a, Stránice, 60200 Brno |
|
Petr Kuběna
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen představenstva |
20.06.2014 |
Adresa: |
60300, 19106343, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 377, 16, Výstavní 377/16, Staré Brno, 60300 Brno |
|
MICHAL MIČKA
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
člen představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
59102, 3405541, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, U Pily, 208, 26 |
|
MICHAL MIČKA
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
člen představenstva |
18.07.2013 |
Adresa: |
59102, 3405541, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 2, U Pily, 208, 26, U Pily 208/26, Žďár nad Sázavou 2, 59102 Žďár nad Sázavou |
|
Petr Bareš
|
Neaktivní
od 18.11.2013
|
místopředseda představenstva |
25.07.2012 |
Adresa: |
63800, 19260504, Brno, Lesná, Holubova, 209/3 |
|
DAVID RUSŇÁK
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
předseda představenstva |
25.07.2012 |
Adresa: |
61800, 19350481, Brno, Černovice, Řehořova, 928, 16 |
|
Petr Kuběna
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
člen představenstva |
25.07.2012 |
Adresa: |
60300, Brno, Výstavní, 377/16 |
|
Petr Bareš
|
Neaktivní
od 18.11.2013
|
místopředseda představenstva |
25.07.2012 |
Adresa: |
63800, 19260504, Brno-město, Brno, Lesná, Holubova, 209, 3, Holubova 209/3, Lesná, 63800 Brno |
|
Petr Kuběna
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
člen představenstva |
25.07.2012 |
Adresa: |
60300, 19106343, Brno-město, Brno, Staré Brno, Výstavní, 377, 16, Výstavní 377/16, Staré Brno, 60300 Brno |
|
DAVID RUSŇÁK
|
Neaktivní
od 20.06.2014
|
předseda představenstva |
25.07.2012 |
Adresa: |
61800, 19350481, Brno-město, Brno, Černovice, Řehořova, 928, 16, Řehořova 928/16, Černovice, 61800 Brno |
|