Bc. BARBORA WEISOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
09.01.2024 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
JOSEF DVOŘÁK
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
09.01.2024 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
LUDVÍK SLAVÍČEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
09.01.2024 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
JOSEF WEIS
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
67974, 7863853, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440 |
|
JAROMÍR SÝKORA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
67974, 7863853, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440 |
|
ALOIS MÍCHAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
67974, 7863853, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440 |
|
JAROMÍR SÝKORA
|
Neaktivní
od 09.01.2024
|
předseda výboru |
31.07.2018 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
ONDŘEJ TOMÁŠEK
|
Neaktivní
od 09.01.2024
|
člen výboru |
31.07.2018 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
JOSEF WEIS
|
Neaktivní
od 09.01.2024
|
místopředseda výboru |
31.07.2018 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
JOSEF WEIS
|
Neaktivní
od 31.07.2018
|
předseda výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
JAROMÍR SÝKORA
|
Neaktivní
od 31.07.2018
|
místopředseda výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
ALOIS MÍCHAL
|
Neaktivní
od 31.07.2018
|
člen výboru |
10.11.2015 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
JAROMÍR SÝKORA
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
místopředseda výboru |
26.07.2013 |
Adresa: |
67974, 7863853, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440 |
|
JAROMÍR SÝKORA
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
místopředseda výboru |
26.07.2013 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
Jaromír Sýkora
|
Neaktivní
od 26.07.2013
|
místopředseda výboru |
30.07.2012 |
Adresa: |
67974, 7863853, Olešnice, Tržní, 440 |
|
Josef Weis
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
předseda výboru |
30.07.2012 |
Adresa: |
67974, 7863853, Olešnice, Tržní, 440 |
|
Alois Míchal
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen výboru |
30.07.2012 |
Adresa: |
67974, 7863853, Olešnice, Tržní, 440 |
|
JAROMÍR SÝKORA
|
Neaktivní
od 26.07.2013
|
místopředseda výboru |
30.07.2012 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
ALOIS MÍCHAL
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
člen výboru |
30.07.2012 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|
JOSEF WEIS
|
Neaktivní
od 10.11.2015
|
předseda výboru |
30.07.2012 |
Adresa: |
67974, 7863853, Blansko, Olešnice, Olešnice, Tržní, 440, Tržní 440, 67974 Olešnice |
|