Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | EDEN CENTRE, s.r.o. |
ICO: | 29366313 |
Registrovaná adresa: | 59301, 3439437, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Nový dvůr, 318, Nový dvůr 318, 59301 Bystřice nad Pernštejnem |
Začleněno na: | 04.08.2012 |
Předmět podnikání: |
3) Mlékárenství
11) Truhlářství, podlahářství
8) Kovářství, podkovářství
9) Obráběčství
6) Pivovarnictví a sladovnictví
14) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
2) Řeznictví a uzenářství
4) Mlynářství
1) Zemědělská výroba
10) Zámečnictví, nástrojářství
13) Hostinská činnost
15) Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.
5) Pekařství, cukrářství
7) Slévárenství, modelářství
12) Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
DAVID HÁJEK | Aktivní | Jednatel | 03.08.2021 |
|
|||
DAVID HÁJEK | Aktivní | Jednatel | 03.08.2021 |
|
|||
Ing. TOMÁŠ KREJČÍ | Neaktivní od 03.08.2021 | jednatel | 15.08.2019 |
|
|||
Ing. TOMÁŠ KREJČÍ | Neaktivní od 03.08.2021 | jednatel | 15.08.2019 |
|
|||
Iing. KAREL PAČISKA | Neaktivní od 15.08.2019 | jednatel | 17.03.2016 |
|
|||
Iing. KAREL PAČISKA | Neaktivní od 15.08.2019 | jednatel | 17.03.2016 |
|
|||
Ing. MICHAL BURIAN | Neaktivní od 17.03.2016 | jednatel | 15.09.2015 |
|
|||
Ing. MICHAL BURIAN | Neaktivní od 17.03.2016 | jednatel | 15.09.2015 |
|
|||
Ing. Michal Burian | Neaktivní od 15.09.2015 | jednatel | 04.08.2012 |
|
|||
Ing. MICHAL BURIAN | Neaktivní od 15.09.2015 | jednatel | 04.08.2012 |
|
Registrační číslo EDEN CENTRE, s.r.o. je 29366313.
Registrační adresa EDEN CENTRE, s.r.o. je 59301, 3439437, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Bystřice nad Pernštejnem, Nový dvůr, 318, Nový dvůr 318, 59301 Bystřice nad Pernštejnem.
EDEN CENTRE, s.r.o. byla založena 04.08.2012.