Ing. Arch. PETR URBÁŠEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.11.2021 |
Adresa: |
16900, 27104541, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Atletická, 2417, 1c |
|
Ing. Arch. PETR URBÁŠEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
24.11.2021 |
Adresa: |
16900, 27104541, Praha, Břevnov, Atletická, 2417, 1c, Atletická 2417/1c, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. Arch. PETR URBÁŠEK
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
člen představenstva |
14.11.2019 |
Adresa: |
15000, 26134641, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 126 |
|
Ing. Arch. PETR URBÁŠEK
|
Neaktivní
od 24.11.2021
|
člen představenstva |
14.11.2019 |
Adresa: |
15000, 26134641, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 815, 126, Na Hřebenkách 815/126, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. KAREL OBLUK
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
předseda představenstva |
17.02.2015 |
Adresa: |
61600, 19598360, Brno, Žabovřesky, Lužická, 2094, 15 |
|
Ing. Libor Daněk
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
místopředseda představenstva |
17.02.2015 |
Adresa: |
66451, 24081205, Šlapanice, Šlapanice, Karla Čapka, 386, 4 |
|
Ing. Karel Obluk
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
předseda představenstva |
17.02.2015 |
Adresa: |
61600, 19598360, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Lužická, 2094, 15, Lužická 2094/15, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Libor Daněk
|
Neaktivní
od 14.11.2019
|
místopředseda představenstva |
17.02.2015 |
Adresa: |
66451, 24081205, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Karla Čapka, 386, 4, Karla Čapka 386/4, 66451 Šlapanice |
|
LAKEHAL YOUNES
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
předseda představenstva |
12.06.2013 |
Adresa: |
11800, 21700711, Praha 1, Malá Strana, Letenská, 605, 17 |
|
PETR ŠPAČEK
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
místopředseda představenstva |
12.06.2013 |
Adresa: |
61200, 19718870, Brno, Královo Pole, Herčíkova, 2491, 1 |
|
LIBOR DANĚK
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
místopředseda představenstva |
12.06.2013 |
Adresa: |
66451, 24081205, Šlapanice, Šlapanice, Karla Čapka, 386, 4 |
|
KAREL OBLUK
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
místopředseda představenstva |
12.06.2013 |
Adresa: |
61600, 19598360, Brno, Žabovřesky, Lužická, 2094, 15 |
|
LAKEHAL YOUNES
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
předseda představenstva |
12.06.2013 |
Adresa: |
11800, 21700711, Praha, Malá Strana, Letenská, 605, 17, Letenská 605/17, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
PETR ŠPAČEK
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
místopředseda představenstva |
12.06.2013 |
Adresa: |
61200, 19718870, Brno-město, Brno, Královo Pole, Herčíkova, 2491, 1, Herčíkova 2491/1, Královo Pole, 61200 Brno |
|
LIBOR DANĚK
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
místopředseda představenstva |
12.06.2013 |
Adresa: |
66451, 24081205, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Karla Čapka, 386, 4, Karla Čapka 386/4, 66451 Šlapanice |
|
Karel Obluk
|
Neaktivní
od 17.02.2015
|
místopředseda představenstva |
12.06.2013 |
Adresa: |
61600, 19598360, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Lužická, 2094, 15, Lužická 2094/15, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Lakehal Younes
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
předseda představenstva |
14.09.2012 |
Adresa: |
15300, 22052194, Praha 5, Radotín, Na Výšince, 748, 1 |
|
Ing. Petr Špaček
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
místopředseda představenstva |
14.09.2012 |
Adresa: |
61200, Brno-Královo Pole, Královo Pole, Herčíkova, 2491, 1 |
|
Ing. Libor Daněk
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
místopředseda představenstva |
14.09.2012 |
Adresa: |
66451, Šlapanice, Šlapanice, Karla Čapka, 386, 4 |
|
Ing. Lakehal Younes
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
předseda představenstva |
14.09.2012 |
Adresa: |
15300, 22052194, Praha, Radotín, Na Výšince, 748, 1, Na Výšince 748/1, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
ing. Petr Špaček
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
místopředseda představenstva |
14.09.2012 |
Adresa: |
61200, 19718870, Brno-město, Brno, Královo Pole, Herčíkova, 2491, 1, Herčíkova 2491/1, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Ing. Libor Daněk
|
Neaktivní
od 12.06.2013
|
místopředseda představenstva |
14.09.2012 |
Adresa: |
66451, 24081205, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Karla Čapka, 386, 4, Karla Čapka 386/4, 66451 Šlapanice |
|