ANNA BEDNAŘÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.09.2022 |
Adresa: |
75115, 11064561, Přerov, Čechy, Čechy, 60 |
|
Mgr. PAVLÍNA MIKOŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
68605, 18949843, Uherské Hradiště, Mařatice, Družstevní, 788 |
|
Mgr. PAVLÍNA MIKOŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
68605, 18949843, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Družstevní, 788, Družstevní 788, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
ANNA BEDNAŘÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2023
|
jednatel |
14.09.2022 |
Adresa: |
75115, 11064561, Přerov, Čechy, Čechy, 60, č.p. 60, 75115 Čechy |
|
ANNA NORMAN BĚLAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2022
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
75115, 11064561, Čechy, Čechy, 60 |
|
ANNA NORMAN BĚLAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 14.09.2022
|
jednatel |
21.08.2014 |
Adresa: |
75115, 11064561, Přerov, Čechy, Čechy, 60, č.p. 60, 75115 Čechy |
|
Mgr. PAVLÍNA MIKOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
68605, 18949843, Uherské Hradiště, Mařatice, Družstevní, 788 |
|
Anna Norman Bělařová
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
jednatel |
21.09.2012 |
|
Mgr. PAVLÍNA MIKOŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
68605, 18949843, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Družstevní, 788, Družstevní 788, Mařatice, 68605 Uherské Hradiště |
|
Anna Norman Bělařová
|
Neaktivní
od 21.08.2014
|
jednatel |
21.09.2012 |
Adresa: |
75115, 11064561, Přerov, Čechy, Čechy, 60, č.p. 60, 75115 Čechy |
|