TOMÁŠ BOŘIL
|
Neaktivní
od 21.03.2020
|
Jednatel |
05.04.2019 |
Adresa: |
59101, 41759834, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Trhová, 2306, 5 |
|
TOMÁŠ BOŘIL
|
Neaktivní
od 21.03.2020
|
Jednatel |
05.04.2019 |
Adresa: |
59101, 41759834, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Trhová, 2306, 5, Trhová 2306/5, Žďár nad Sázavou 3, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Dr. PETER ALFRED SAFFE
|
Neaktivní
od 21.03.2020
|
jednatel |
23.05.2014 |
Adresa: |
31224, Peine, Maschwinkel 1 B |
|
Dr. PETER ALFRED SAFFE
|
Neaktivní
od 21.03.2020
|
jednatel |
23.05.2014 |
Adresa: |
Peine, Maschwinkel 1 B, 31224, Maschwinkel 1 B, 31224 Peine, Německo |
|
TOMÁŠ BOŘIL
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
Jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
59101, 26507838, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Trhová, 2305, 7 |
|
TOMÁŠ BOŘIL
|
Neaktivní
od 05.04.2019
|
Jednatel |
15.01.2013 |
Adresa: |
59101, 26507838, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Žďár nad Sázavou 3, Trhová, 2305, 7, Trhová 2305/7, Žďár nad Sázavou 3, 59101 Žďár nad Sázavou |
|
Ing. Dětřich Robenek
|
Neaktivní
od 15.01.2013
|
Jednatel |
30.10.2012 |
Adresa: |
74714, 4405757, Markvartovice, Markvartovice, Okružní, 327 |
|
Ing. Dětřich Robenek
|
Neaktivní
od 15.01.2013
|
Jednatel |
30.10.2012 |
Adresa: |
74714, 4405757, Opava, Markvartovice, Markvartovice, Okružní, 327, Okružní 327, 74714 Markvartovice |
|