Mgr. KATEŘINA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24 |
|
Mgr. KATEŘINA SVOBODOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.06.2017 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24, Mášova 744/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Bc. MICHAL DOLEŽEL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.06.2016 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24 |
|
Ing. arch. JANA JANÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.06.2016 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24 |
|
Bc. MICHAL DOLEŽEL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
07.06.2016 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24, Mášova 744/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. arch. JANA JANÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
07.06.2016 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24, Mášova 744/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Mgr. KATEŘINA SUCHÁ SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
člen výboru |
07.06.2016 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24 |
|
Mgr. KATEŘINA SUCHÁ SVOBODOVÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2017
|
člen výboru |
07.06.2016 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24, Mášova 744/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. MICHAL SUCHÝ
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
předseda výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24 |
|
Ing. arch. JANA JANÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
člen výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24 |
|
MUDr. MIROSLAVA DOLEŽELOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
člen výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24 |
|
Ing. MICHAL SUCHÝ
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
předseda výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24, Mášova 744/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. arch. JANA JANÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
člen výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24, Mášova 744/24, Veveří, 60200 Brno |
|
MUDr. MIROSLAVA DOLEŽELOVÁ
|
Neaktivní
od 07.06.2016
|
člen výboru |
30.11.2015 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24, Mášova 744/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. MICHAL SUCHÝ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
předseda |
27.06.2012 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24 |
|
Ing. arch. JANA JANÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
člen |
27.06.2012 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24 |
|
MUDr. Miroslava Doležalová
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
člen |
27.06.2012 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24 |
|
Ing. MICHAL SUCHÝ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
předseda |
27.06.2012 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24, Mášova 744/24, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. arch. JANA JANÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
člen |
27.06.2012 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24, Mášova 744/24, Veveří, 60200 Brno |
|
MUDr. Miroslava Doležalová
|
Neaktivní
od 30.11.2015
|
člen |
27.06.2012 |
Adresa: |
60200, 19174136, Brno-město, Brno, Veveří, Mášova, 744, 24, Mášova 744/24, Veveří, 60200 Brno |
|