ROMAN BRACHÁČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.05.2020 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9 |
|
PETR KUKLA
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.05.2020 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9 |
|
PETR KRACL
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.05.2020 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9 |
|
ROMAN BRACHÁČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.05.2020 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9, Okružní 4177/9, 58601 Jihlava |
|
PETR KUKLA
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.05.2020 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9, Okružní 4177/9, 58601 Jihlava |
|
PETR KRACL
|
Aktivní
|
člen výboru |
16.05.2020 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9, Okružní 4177/9, 58601 Jihlava |
|
ROMAN BRACHÁČEK
|
Neaktivní
od 16.05.2020
|
předseda výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9 |
|
ROMAN BRACHÁČEK
|
Neaktivní
od 16.05.2020
|
předseda výboru |
16.07.2019 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9, Okružní 4177/9, 58601 Jihlava |
|
ROMAN BRACHÁČEK
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
předseda výboru |
27.04.2015 |
Adresa: |
58601, 12372676, Jihlava, Jihlava, Polní, 4397, 8 |
|
PETR KUKLA
|
Neaktivní
od 16.05.2020
|
místopředseda výboru |
27.04.2015 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9 |
|
PETR KRACL
|
Neaktivní
od 16.05.2020
|
člen výboru |
27.04.2015 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9 |
|
ROMAN BRACHÁČEK
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
předseda výboru |
27.04.2015 |
Adresa: |
58601, 12372676, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Polní, 4397, 8, Polní 4397/8, 58601 Jihlava |
|
PETR KUKLA
|
Neaktivní
od 16.05.2020
|
místopředseda výboru |
27.04.2015 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9, Okružní 4177/9, 58601 Jihlava |
|
PETR KRACL
|
Neaktivní
od 16.05.2020
|
člen výboru |
27.04.2015 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9, Okružní 4177/9, 58601 Jihlava |
|
Pavel Šťastný
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
předseda výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9 |
|
Michal Brabenec
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
místopředseda výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9 |
|
ROMAN BRACHÁČEK
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
člen výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12372676, Jihlava, Jihlava, Polní, 4397, 8 |
|
Michal Brabenec
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
místopředseda výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9, Okružní 4177/9, 58601 Jihlava |
|
ROMAN BRACHÁČEK
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
člen výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12372676, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Polní, 4397, 8, Polní 4397/8, 58601 Jihlava |
|
Pavel Šťastný
|
Neaktivní
od 27.04.2015
|
předseda výboru |
28.11.2012 |
Adresa: |
58601, 12370509, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Okružní, 4177, 9, Okružní 4177/9, 58601 Jihlava |
|