Ing. TOMÁŠ VYSEKAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.11.2023 |
Adresa: |
70800, 3306500, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Francouzská, 6018, 63, Francouzská 6018/63, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. TOMÁŠ VYSEKAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
70800, 3296997, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1363, 53 |
|
Ing. TOMÁŠ VYSEKAL
|
Neaktivní
od 01.11.2023
|
Jednatel |
03.03.2016 |
Adresa: |
70800, 3296997, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karla Pokorného, 1363, 53, Karla Pokorného 1363/53, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Mgr. ALEŠ VEJR
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
Jednatel |
14.10.2014 |
Adresa: |
70200, 3198529, Ostrava, Moravská Ostrava, Bieblova, 2922, 3 |
|
Mgr. ALEŠ VEJR
|
Neaktivní
od 03.03.2016
|
Jednatel |
14.10.2014 |
Adresa: |
70200, 3198529, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Bieblova, 2922, 3, Bieblova 2922/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Mgr. Aleš Vejr
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
jednatel |
31.08.2011 |
Adresa: |
70200, 3204260, Ostrava, Přívoz, Orebitská, 903, 22 |
|
Martin Pavlas
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
jednatel |
31.08.2011 |
Adresa: |
72529, 3175383, Ostrava, Petřkovice, Balbínova, 627, 28 |
|
Mgr. Aleš Vejr
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
jednatel |
31.08.2011 |
Adresa: |
70200, 3204260, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Orebitská, 903, 22, Orebitská 903/22, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
Martin Pavlas
|
Neaktivní
od 14.10.2014
|
jednatel |
31.08.2011 |
Adresa: |
72529, 3175383, Ostrava-město, Ostrava, Petřkovice, Balbínova, 627, 28, Balbínova 627/28, Petřkovice, 72529 Ostrava |
|