DUŠAN BUBENČÍK
|
Neaktivní
od 01.02.2018
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
40502, 43648, Děčín, Česká Kamenice, Kerhartice, 165 |
|
DUŠAN BUBENČÍK
|
Neaktivní
od 01.02.2018
|
jednatel |
10.02.2017 |
Adresa: |
40502, 43648, Děčín, Česká Kamenice, Kerhartice, 165, Kerhartice 165, 40502 Česká Kamenice |
|
DUŠAN BUBENČÍK
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
70200, 3203930, Ostrava, Přívoz, Trocnovská, 856, 10 |
|
DUŠAN BUBENČÍK
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
jednatel |
05.03.2013 |
Adresa: |
70200, 3203930, Ostrava-město, Ostrava, Přívoz, Trocnovská, 856, 10, Trocnovská 856/10, Přívoz, 70200 Ostrava |
|
Markéta Fojtíková
|
Neaktivní
od 05.03.2013
|
jednatel |
14.08.2012 |
Adresa: |
70030, 3281329, Ostrava-Jih, Zábřeh, Markova, 2946, 14 |
|
Markéta Fojtíková
|
Neaktivní
od 05.03.2013
|
jednatel |
14.08.2012 |
Adresa: |
70030, 3281329, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Markova, 2946, 14, Markova 2946/14, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Lenka Sakmarová
|
Neaktivní
od 14.08.2012
|
jednatel |
10.11.2011 |
Adresa: |
74714, 4585658, Ludgeřovice, Lípová, 956, 48 |
|
Lenka Sakmarová
|
Neaktivní
od 14.08.2012
|
jednatel |
10.11.2011 |
Adresa: |
74714, 4585658, Opava, Ludgeřovice, Ludgeřovice, Lípová, 956, 48, Lípová 956/48, 74714 Ludgeřovice |
|
Soňa Adamcová
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
jednatel |
27.09.2011 |
Adresa: |
70800, 27324494, Ostrava, Poruba, U Soudu, 6199, 21 |
|
Soňa Adamcová
|
Neaktivní
od 10.11.2011
|
jednatel |
27.09.2011 |
Adresa: |
70800, 27324494, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, U Soudu, 6199, 21, U Soudu 6199/21, Poruba, 70800 Ostrava |
|