VĚRA FRÖMMEROVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
28.09.2021 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
PETRA MACHÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
28.09.2021 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
KATEŘINA MARTINKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.09.2021 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
VĚRA FRÖMMEROVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
28.09.2021 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
PETRA MACHÁČKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
28.09.2021 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
KATEŘINA MARTINKOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
28.09.2021 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
JAN TISANČÍN
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
člen představenstva |
28.09.2021 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
LENKA ŠPAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
člen představenstva |
28.09.2021 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
LENKA ŠPAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
člen představenstva |
28.09.2021 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
JAN TISANČÍN
|
Neaktivní
od 11.03.2022
|
člen představenstva |
28.09.2021 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
KATEŘINA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
člen představenstva |
01.08.2018 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
KATEŘINA MARTINKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
člen představenstva |
01.08.2018 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
KATEŘINA HOSTINSKÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2018
|
člen představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
VĚRA FRÖMMEROVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
předseda představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
PETRA MACHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
místopředseda představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
JAN TISANČÍN
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
člen představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
LENKA ŠPAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
člen představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
KATEŘINA HOSTINSKÁ
|
Neaktivní
od 01.08.2018
|
člen představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
LENKA ŠPAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
člen představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
VĚRA FRÖMMEROVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
předseda představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
PETRA MACHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
místopředseda představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
JAN TISANČÍN
|
Neaktivní
od 28.09.2021
|
člen představenstva |
21.10.2016 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
PETRA MACHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
místopředseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
74221, 8457760, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
PETRA MACHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
místopředseda představenstva |
26.11.2015 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
KATEŘINA HOSTINSKÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
člen představenstva |
04.11.2014 |
Adresa: |
74221, 8457760, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
LENKA ŠPAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
člen představenstva |
04.11.2014 |
Adresa: |
74221, 8457760, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
KATEŘINA HOSTINSKÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
člen představenstva |
04.11.2014 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
LENKA ŠPAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
člen představenstva |
04.11.2014 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
PETRA MACHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
místopředseda představenstva |
24.02.2014 |
Adresa: |
74221, 8457760, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
PETRA MACHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
místopředseda představenstva |
24.02.2014 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
VĚRA FRÖMMEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
předseda představenstva |
20.02.2014 |
Adresa: |
74221, 8457760, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
VĚRA FRÖMMEROVÁ
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
předseda představenstva |
20.02.2014 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
JAN TISANČÍN
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
člen představenstva |
21.12.2012 |
Adresa: |
74221, 8457760, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1 |
|
JAN TISANČÍN
|
Neaktivní
od 21.10.2016
|
člen představenstva |
21.12.2012 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
Karel Kocián
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
člen představenstva |
15.09.2011 |
Adresa: |
74221, 8457760, Kopřivnice, Štefánikova, 1074 |
|
Věra Frömmerová
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
předseda představenstva |
15.09.2011 |
Adresa: |
74221, 8457760, Kopřivnice, Štefánikova, 1074 |
|
Jana Sasínová
|
Neaktivní
od 24.02.2014
|
místopředseda představenstva |
15.09.2011 |
Adresa: |
74221, 8457760, Kopřivnice, Štefánikova, 1074 |
|
Petra Macháčková
|
Neaktivní
od 24.02.2014
|
člen představenstva |
15.09.2011 |
Adresa: |
74221, 8457760, Kopřivnice, Štefánikova, 1074 |
|
Pavel Střecha
|
Neaktivní
od 24.02.2014
|
člen představenstva |
15.09.2011 |
Adresa: |
74221, 8457760, Kopřivnice, Štefánikova, 1074 |
|
Karel Kocián
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
člen představenstva |
15.09.2011 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
VĚRA FRÖMMEROVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
předseda představenstva |
15.09.2011 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
Pavel Střecha
|
Neaktivní
od 24.02.2014
|
člen představenstva |
15.09.2011 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
Jana Sasínová
|
Neaktivní
od 24.02.2014
|
místopředseda představenstva |
15.09.2011 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|
PETRA MACHÁČKOVÁ
|
Neaktivní
od 24.02.2014
|
člen představenstva |
15.09.2011 |
Adresa: |
74221, 8457760, Nový Jičín, Kopřivnice, Kopřivnice, Štefánikova, 1074, 1, Štefánikova 1074/1, 74221 Kopřivnice |
|