JAROSLAV VACULÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2016 |
Adresa: |
78391, 16366751, Olomouc, Uničov, Uničov, Masarykovo nám., 23 |
|
JAROSLAV VACULÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2016 |
Adresa: |
78391, 16366751, Olomouc, Uničov, Uničov, Masarykovo nám., 23, Masarykovo nám. 23, 78391 Uničov |
|
JOSEF POKORNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
78391, 16368363, Uničov, Uničov, Litovelská, 189 |
|
JOSEF POKORNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
78391, 16368363, Olomouc, Uničov, Uničov, Litovelská, 189, Litovelská 189, 78391 Uničov |
|
JAROSLAV VACULÍK
|
Neaktivní
od 09.09.2016
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
78391, 26630150, Uničov, Uničov, Pod Šibeníkem, 1385 |
|
JAROSLAV VACULÍK
|
Neaktivní
od 09.09.2016
|
jednatel |
03.01.2013 |
Adresa: |
78391, 26630150, Olomouc, Uničov, Uničov, Pod Šibeníkem, 1385, Pod Šibeníkem 1385, 78391 Uničov |
|
Martin Pšenica
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
78397, 16223454, Paseka, 83 |
|
Miroslav Žourek
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
78396, 16296371, Újezd, 290 |
|
Martin Pšenica
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
78397, 16223454, Olomouc, Paseka, Paseka, 83, č.p. 83, 78397 Paseka |
|
Miroslav Žourek
|
Neaktivní
od 03.01.2013
|
jednatel |
23.12.2011 |
Adresa: |
78396, 16296371, Olomouc, Újezd, Újezd, 290, č.p. 290, 78396 Újezd |
|
Bc. Jaroslav Smažil
|
Neaktivní
od 23.12.2011
|
jednatel |
03.10.2011 |
Adresa: |
77900, 27403726, Olomouc, Profesora Fuky, 1276, 4 |
|
Bc. Jaroslav Smažil
|
Neaktivní
od 23.12.2011
|
jednatel |
03.10.2011 |
Adresa: |
77900, 27403726, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Profesora Fuky, 1276, 4, Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|