Ing. ROSTISLAV ŠTEFEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.02.2021 |
Adresa: |
70800, 3299741, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Josefa Skupy, 1640, 19 |
|
Ing. Rostislav Štefek
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.02.2021 |
Adresa: |
70800, 3299741, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Josefa Skupy, 1640, 19, Josefa Skupy 1640/19, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. JITKA ŠTEFKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
Jednatel |
04.12.2020 |
Adresa: |
70800, 3301800, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Oty Synka, 1854, 37 |
|
Ing. JITKA ŠTEFKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2021
|
Jednatel |
04.12.2020 |
Adresa: |
70800, 3301800, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Oty Synka, 1854, 37, Oty Synka 1854/37, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. JITKA ŠTEFKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2020
|
Jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28 |
|
Ing. JITKA ŠTEFKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.12.2020
|
Jednatel |
13.11.2015 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28, Klimkovická 55/28, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. JITKA ŠTEFKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
jednatel |
23.04.2015 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28 |
|
Ing. JITKA ŠTEFKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
jednatel |
23.04.2015 |
Adresa: |
70800, 3283836, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Klimkovická, 55, 28, Klimkovická 55/28, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Karel Manczal
|
Neaktivní
od 18.01.2012
|
jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
70800, 3292525, Ostrava, Poruba, Dětská, 919, 7 |
|
Ing. Jitka Štefková
|
Neaktivní
od 23.04.2015
|
jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
70800, 3292339, Ostrava, Poruba, Francouzská, 900, 30 |
|
KAREL MANCZAL
|
Neaktivní
od 18.01.2012
|
jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
70800, 3292525, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Dětská, 919, 7, Dětská 919/7, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. Jitka Štefková
|
Neaktivní
od 23.04.2015
|
jednatel |
11.11.2011 |
Adresa: |
70800, 3292339, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Francouzská, 900, 30, Francouzská 900/30, Poruba, 70800 Ostrava |
|