JIŘÍ KUBÍČEK
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
77900, 23246235, Olomouc, Olomouc, Holice, Zahradní, 573, 5 |
|
Jiří Kubíček
|
Neaktivní
od 15.05.2020
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
77900, 23246235, Olomouc, Olomouc, Holice, Zahradní, 573, 5, Zahradní 573/5, Holice, 77900 Olomouc |
|
Mgr. EDVARD PEČ
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
77900, 25782631, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Horní lán, 1231, 39 |
|
Mgr. EDVARD PEČ
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
24.02.2015 |
Adresa: |
77900, 25782631, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Horní lán, 1231, 39, Horní lán 1231/39, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
ZBYNĚK MŰLLER
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
18.04.2013 |
Adresa: |
78353, 28229479, Velká Bystřice, Velká Bystřice, Lošovská, 937 |
|
ZBYNĚK MŰLLER
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
18.04.2013 |
Adresa: |
78353, 28229479, Olomouc, Velká Bystřice, Velká Bystřice, Lošovská, 937, Lošovská 937, 78353 Velká Bystřice |
|
David Holly
|
Neaktivní
od 18.04.2013
|
jednatel |
08.11.2011 |
Adresa: |
77900, 28249895, Olomouc, Legionářská, 1319, 10 |
|
Mgr. Edvard Peč
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
08.11.2011 |
Adresa: |
76841, 13826484, Rusava, 22 |
|
David Holly
|
Neaktivní
od 18.04.2013
|
jednatel |
08.11.2011 |
Adresa: |
77900, 28249895, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Legionářská, 1319, 10, Legionářská 1319/10, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Mgr. Edvard Peč
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
jednatel |
08.11.2011 |
Adresa: |
76841, 13826484, Kroměříž, Rusava, Rusava, 22, č.p. 22, 76841 Rusava |
|