VÍTĚZSLAV PÉCSI
|
Aktivní
|
jednatel |
03.02.2024 |
Adresa: |
74601, 4511026, Opava, Opava, Předměstí, Tyršova, 743, 23, Tyršova 743/23, Předměstí, 74601 Opava |
|
TOMÁŠ PÉCSI
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2017 |
Adresa: |
74601, 4524209, Opava, Opava, Předměstí, Boženy Němcové, 2359, 47 |
|
TOMÁŠ PÉCSI
|
Aktivní
|
jednatel |
28.04.2017 |
Adresa: |
74601, 4524209, Opava, Opava, Předměstí, Boženy Němcové, 2359, 47, Boženy Němcové 2359/47, Předměstí, 74601 Opava |
|
VÍTĚZSLAV PÉCSI
|
Aktivní
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
74753, 4460405, Opava, Jakartovice, Jakartovice, 23 |
|
TOMÁŠ PÉCSI
|
Neaktivní
od 28.04.2017
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
74753, 4460405, Opava, Jakartovice, Jakartovice, 23 |
|
TOMÁŠ PÉCSI
|
Neaktivní
od 28.04.2017
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
74753, 4460405, Opava, Jakartovice, Jakartovice, 23, č.p. 23, 74753 Jakartovice |
|
VÍTĚZSLAV PÉCSI
|
Neaktivní
od 03.02.2024
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
74753, 4460405, Opava, Jakartovice, Jakartovice, 23, č.p. 23, 74753 Jakartovice |
|
Vítězslav Pécsi
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
29.12.2011 |
Adresa: |
74753, 4460405, Jakartovice, 23 |
|
Tomáš Pécsi
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
29.12.2011 |
Adresa: |
74753, 4460405, Jakartovice, 23 |
|
VÍTĚZSLAV PÉCSI
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
29.12.2011 |
Adresa: |
74753, 4460405, Opava, Jakartovice, Jakartovice, 23, č.p. 23, 74753 Jakartovice |
|
TOMÁŠ PÉCSI
|
Neaktivní
od 31.10.2016
|
jednatel |
29.12.2011 |
Adresa: |
74753, 4460405, Opava, Jakartovice, Jakartovice, 23, č.p. 23, 74753 Jakartovice |
|