IVANA VLKOŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.05.2021 |
Adresa: |
78701, 14271991, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Reissova, 1452, 21 |
|
DAGMAR ŠMÍDOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.05.2021 |
Adresa: |
78701, 14283891, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Vrchlického, 2694, 20 |
|
IVANA VLKOŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
04.05.2021 |
Adresa: |
78701, 14271991, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Reissova, 1452, 21, Reissova 1452/21, 78701 Šumperk |
|
DAGMAR ŠMÍDOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
04.05.2021 |
Adresa: |
78701, 14283891, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Vrchlického, 2694, 20, Vrchlického 2694/20, 78701 Šumperk |
|
IVANA VLKOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
předseda výboru |
11.01.2017 |
Adresa: |
78701, 14271991, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Reissova, 1452, 21 |
|
DAGMAR ŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
člen výboru |
11.01.2017 |
Adresa: |
78701, 14283891, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Vrchlického, 2694, 20 |
|
IVANA VLKOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
předseda výboru |
11.01.2017 |
Adresa: |
78701, 14271991, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Reissova, 1452, 21, Reissova 1452/21, 78701 Šumperk |
|
DAGMAR ŠMÍDOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
člen výboru |
11.01.2017 |
Adresa: |
78701, 14283891, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Vrchlického, 2694, 20, Vrchlického 2694/20, 78701 Šumperk |
|
JITKA KOBZOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
místopředseda výboru |
23.09.2016 |
Adresa: |
78804, 7986343, Šumperk, Hrabišín, Hrabišín, 148 |
|
JITKA KOBZOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
místopředseda výboru |
23.09.2016 |
Adresa: |
78804, 7986343, Šumperk, Hrabišín, Hrabišín, 148, č.p. 148, 78804 Hrabišín |
|
JITKA KOBZOVÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
místopředseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
78961, 7957475, Bludov, Bludov, Dr. Březiny, 420 |
|
IVANA VLKOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
předseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
78701, 14271991, Šumperk, Šumperk, Reissova, 1452, 21 |
|
MILOŠ ADAM
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
78803, 5827698, Nový Malín, Nový Malín, 348 |
|
JITKA KOBZOVÁ
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
místopředseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
78961, 7957475, Šumperk, Bludov, Bludov, Dr. Březiny, 420, Dr. Březiny 420, 78961 Bludov |
|
MILOŠ ADAM
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
člen výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
78803, 5827698, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 348, č.p. 348, 78803 Nový Malín |
|
IVANA VLKOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 11.01.2017
|
předseda výboru |
05.11.2015 |
Adresa: |
78701, 14271991, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Reissova, 1452, 21, Reissova 1452/21, 78701 Šumperk |
|
Ivana Vlkošová
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
předseda výboru |
24.01.2012 |
Adresa: |
78701, 14282569, Šumperk, Šumavská, 2561, 12 |
|
Jitka Kobzová
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
místopředseda výboru |
24.01.2012 |
Adresa: |
78961, 7957475, Bludov, Dr. Březiny, 420 |
|
Miloš Adam
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen výboru |
24.01.2012 |
Adresa: |
78701, 14262541, Šumperk, Janáčkova, 486, 9 |
|
Ivana Vlkošová
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
předseda výboru |
24.01.2012 |
Adresa: |
78701, 14282569, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Šumavská, 2561, 12, Šumavská 2561/12, 78701 Šumperk |
|
JITKA KOBZOVÁ
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
místopředseda výboru |
24.01.2012 |
Adresa: |
78961, 7957475, Šumperk, Bludov, Bludov, Dr. Březiny, 420, Dr. Březiny 420, 78961 Bludov |
|
Miloš Adam
|
Neaktivní
od 05.11.2015
|
člen výboru |
24.01.2012 |
Adresa: |
78701, 14262541, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Janáčkova, 486, 9, Janáčkova 486/9, 78701 Šumperk |
|