LIBOR BEČIČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
75701, 25040006, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Záhumení, 783 |
|
LIBOR BEČIČKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
22.02.2017 |
Adresa: |
75701, 25040006, Vsetín, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Záhumení, 783, Záhumení 783, Krásno nad Bečvou, 75701 Valašské Meziříčí |
|
LIBOR BEČIČKA
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Jednatel |
11.06.2015 |
Adresa: |
76901, 10405747, Holešov, Holešov, Masarykova, 655, 19 |
|
LIBOR BEČIČKA
|
Neaktivní
od 22.02.2017
|
Jednatel |
11.06.2015 |
Adresa: |
76901, 10405747, Kroměříž, Holešov, Holešov, Masarykova, 655, 19, Masarykova 655/19, 76901 Holešov |
|
MAREK BEČIČKA
|
Neaktivní
od 11.06.2015
|
jednatel |
08.07.2014 |
Adresa: |
75701, 17105412, Poličná, Poličná, 324 |
|
MAREK BEČIČKA
|
Neaktivní
od 11.06.2015
|
jednatel |
08.07.2014 |
Adresa: |
75701, 17105412, Vsetín, Poličná, Poličná, 324, č.p. 324, 75701 Poličná |
|
Marek Bečička
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
30.03.2012 |
Adresa: |
75701, 17105412, Valašské Meziříčí, Poličná, 324 |
|
MAREK BEČIČKA
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
30.03.2012 |
Adresa: |
75701, 17105412, Vsetín, Poličná, Poličná, 324, č.p. 324, 75701 Poličná |
|
Ing. Dorota Kukuczka Jurzyca
|
Neaktivní
od 30.03.2012
|
jednatel |
15.03.2012 |
Adresa: |
73961, 12567183, Třinec, Lyžbice, Jeřabinová, 322 |
|
Ing. Dorota Kukuczka Jurzyca
|
Neaktivní
od 30.03.2012
|
jednatel |
15.03.2012 |
Adresa: |
73961, 12567183, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Jeřabinová, 322, Jeřabinová 322, Lyžbice, 73961 Třinec |
|