Ing. PETR ADAMEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.10.2022 |
Adresa: |
73562, 26745381, Karviná, Český Těšín, Mosty, Pomezní, 393 |
|
Ing. JAN MACHÁČ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
20.10.2022 |
Adresa: |
72300, 74884638, Ostrava-město, Ostrava, Martinov, Dubová, 3313, 17 |
|
Ing. JAN MACHÁČ
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
20.10.2022 |
Adresa: |
72300, 74884638, Ostrava-město, Ostrava, Martinov, Dubová, 3313, 17, Dubová 3313/17, Martinov, 72300 Ostrava |
|
Ing. PETR ADAMEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
20.10.2022 |
Adresa: |
73562, 26745381, Karviná, Český Těšín, Mosty, Pomezní, 393, Pomezní 393, Mosty, 73562 Český Těšín |
|
Ing. MARIAN SZOTKOWSKI
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.10.2022 |
Adresa: |
73994, 20558988, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 27 |
|
Ing. MARIAN SZOTKOWSKI
|
Aktivní
|
člen představenstva |
05.10.2022 |
Adresa: |
73994, 20558988, Frýdek-Místek, Vendryně, Vendryně, 27, č.p. 27, 73994 Vendryně |
|
Ing. JAN MACHÁČ
|
Neaktivní
od 20.10.2022
|
místopředseda představenstva |
05.10.2022 |
Adresa: |
72300, 74884638, Ostrava-město, Ostrava, Martinov, Dubová, 3313, 17 |
|
Ing. JAN MACHÁČ
|
Neaktivní
od 20.10.2022
|
místopředseda představenstva |
05.10.2022 |
Adresa: |
72300, 74884638, Ostrava-město, Ostrava, Martinov, Dubová, 3313, 17, Dubová 3313/17, Martinov, 72300 Ostrava |
|
Ing. LADISLAV ŠKVRNA
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
místopředseda představenstva |
29.10.2017 |
Adresa: |
73961, 12570940, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Beskydská, 699 |
|
Ing. LADISLAV ŠKVRNA
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
místopředseda představenstva |
29.10.2017 |
Adresa: |
73961, 12570940, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Beskydská, 699, Beskydská 699, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. PETR ADAMEK
|
Neaktivní
od 20.10.2022
|
předseda představenstva |
25.10.2017 |
Adresa: |
73562, 26745381, Karviná, Český Těšín, Mosty, Pomezní, 393 |
|
Ing. JAN MACHÁČ
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
člen představenstva |
25.10.2017 |
Adresa: |
72300, 74884638, Ostrava-město, Ostrava, Martinov, Dubová, 3313, 17 |
|
Ing. LADISLAV ŠKVRNA
|
Neaktivní
od 29.10.2017
|
místopředseda představenstva |
25.10.2017 |
Adresa: |
73961, 12574007, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Horní, 1005 |
|
Ing. LADISLAV ŠKVRNA
|
Neaktivní
od 29.10.2017
|
místopředseda představenstva |
25.10.2017 |
Adresa: |
73961, 12574007, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Horní, 1005, Horní 1005, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. JAN MACHÁČ
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
člen představenstva |
25.10.2017 |
Adresa: |
72300, 74884638, Ostrava-město, Ostrava, Martinov, Dubová, 3313, 17, Dubová 3313/17, Martinov, 72300 Ostrava |
|
Ing. PETR ADAMEK
|
Neaktivní
od 20.10.2022
|
předseda představenstva |
25.10.2017 |
Adresa: |
73562, 26745381, Karviná, Český Těšín, Mosty, Pomezní, 393, Pomezní 393, Mosty, 73562 Český Těšín |
|
Januš Szkuta
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
předseda představenstva |
17.12.2013 |
Adresa: |
73961, 12523399, Třinec, Oldřichovice, 582 |
|
PETR ADAMEK
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
místopředseda představenstva |
17.12.2013 |
Adresa: |
73562, 26745381, Český Těšín, Mosty, Pomezní, 393 |
|
TOMÁŠ HLADÍK
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
člen představenstva |
17.12.2013 |
Adresa: |
73938, 15358186, Soběšovice, Soběšovice, 258 |
|
TOMÁŠ HLADÍK
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
člen představenstva |
17.12.2013 |
Adresa: |
73938, 15358186, Frýdek-Místek, Soběšovice, Soběšovice, 258, č.p. 258, 73938 Soběšovice |
|
PETR ADAMEK
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
místopředseda představenstva |
17.12.2013 |
Adresa: |
73562, 26745381, Karviná, Český Těšín, Mosty, Pomezní, 393, Pomezní 393, Mosty, 73562 Český Těšín |
|
Januš Szkuta
|
Neaktivní
od 25.10.2017
|
předseda představenstva |
17.12.2013 |
Adresa: |
73961, 12523399, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 582, Oldřichovice 582, 73961 Třinec |
|
Januš Szkuta
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
předseda představenstva |
09.10.2012 |
Adresa: |
73961, 12523399, Třinec, Oldřichovice, 582 |
|
Ing. Petr Adamek
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
místopředseda představenstva |
09.10.2012 |
Adresa: |
73562, 26745381, Český Těšín, Mosty, Pomezní, 393 |
|
Ing. Tomáš Hladík
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
člen představenstva |
09.10.2012 |
Adresa: |
73938, 15358186, Soběšovice, 258 |
|
Januš Szkuta
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
předseda představenstva |
09.10.2012 |
Adresa: |
73961, 12523399, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 582, Oldřichovice 582, 73961 Třinec |
|
Ing. PETR ADAMEK
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
místopředseda představenstva |
09.10.2012 |
Adresa: |
73562, 26745381, Karviná, Český Těšín, Mosty, Pomezní, 393, Pomezní 393, Mosty, 73562 Český Těšín |
|
Ing. Tomáš Hladík
|
Neaktivní
od 17.12.2013
|
člen představenstva |
09.10.2012 |
Adresa: |
73938, 15358186, Frýdek-Místek, Soběšovice, Soběšovice, 258, č.p. 258, 73938 Soběšovice |
|
Ing. Aleš Cechel
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
člen představenstva |
13.08.2012 |
Adresa: |
27791718, Praha 2, Nové Město, Na Děkance, 2109, 1a |
|
Ing. Aleš Cechel
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
člen představenstva |
13.08.2012 |
Adresa: |
12800, 27791718, Praha, Nové Město, Na Děkance, 2109, 1a, Na Děkance 2109/1a, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. Aleš Cechel
|
Neaktivní
od 13.08.2012
|
člen představenstva |
01.08.2012 |
Adresa: |
11800, 21695091, Praha 1, U Lužického semináře, 101, 26 |
|
Jitka Cechlová Komárková
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
předseda představenstva |
01.08.2012 |
Adresa: |
25169, 25676890, Velké Popovice, 383 |
|
Ing. Aleš Cechel
|
Neaktivní
od 13.08.2012
|
člen představenstva |
01.08.2012 |
Adresa: |
11800, 21695091, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 101, 26, U lužického semináře 101/26, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
JITKA CECHLOVÁ KOMÁRKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.10.2012
|
předseda představenstva |
01.08.2012 |
Adresa: |
25169, 25676890, Praha-východ, Velké Popovice, Velké Popovice, 383, č.p. 383, 25169 Velké Popovice |
|