JAN VEVERKA
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
člen představenstva |
05.08.2022 |
Adresa: |
16000, 25413431, Praha, Bubeneč, Terronská, 1095, 22 |
|
JAN VEVERKA
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
člen představenstva |
05.08.2022 |
Adresa: |
16000, 25413431, Praha, Bubeneč, Terronská, 1095, 22, Terronská 1095/22, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JAN VEVERKA
|
Neaktivní
od 05.08.2022
|
člen představenstva |
27.07.2017 |
Adresa: |
11800, 21696489, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Úvoz, 229, 3 |
|
IRENA VALENTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
předseda představenstva |
27.07.2017 |
Adresa: |
14700, 21966681, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Dvorecká, 788, 26 |
|
JAN VEVERKA
|
Neaktivní
od 05.08.2022
|
člen představenstva |
27.07.2017 |
Adresa: |
11800, 21696489, Praha, Malá Strana, Úvoz, 229, 3, Úvoz 229/3, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
IRENA VALENTOVÁ
|
Neaktivní
od 13.09.2022
|
předseda představenstva |
27.07.2017 |
Adresa: |
14700, 21966681, Praha, Podolí, Dvorecká, 788, 26, Dvorecká 788/26, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
IRENA VALENTOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2017
|
člen |
29.01.2013 |
Adresa: |
14700, 21966681, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Dvorecká, 788, 26 |
|
IRENA VALENTOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2017
|
člen |
29.01.2013 |
Adresa: |
14700, 21966681, Praha, Podolí, Dvorecká, 788, 26, Dvorecká 788/26, Podolí, 14700 Praha 4 |
|