JAN STARKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.09.2023 |
Adresa: |
26101, 23019956, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Brodská, 93, Brodská 93, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|
JAN STARKA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2015 |
Adresa: |
10100, 26095645, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1525, 1b |
|
JAN STARKA
|
Neaktivní
od 01.09.2023
|
jednatel |
04.05.2015 |
Adresa: |
10100, 26095645, Praha, Vršovice, Vršovická, 1525, 1b, Vršovická 1525/1b, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JAN STARKA
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
10100, 26095645, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1525, 1b |
|
JAN STARKA
|
Neaktivní
od 04.05.2015
|
jednatel |
11.04.2015 |
Adresa: |
10100, 26095645, Praha, Vršovice, Vršovická, 1525, 1b, Vršovická 1525/1b, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
JAN STARKA
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
jednatel |
16.02.2013 |
Adresa: |
26101, 23005963, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Písecká, 171 |
|
PETR VĚTROVSKÝ
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
jednatel |
16.02.2013 |
Adresa: |
26101, 22886427, Příbram, Lazec, 60 |
|
JAN STARKA
|
Neaktivní
od 11.04.2015
|
jednatel |
16.02.2013 |
Adresa: |
26101, 23005963, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Písecká, 171, Písecká 171, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
PETR VĚTROVSKÝ
|
Neaktivní
od 03.05.2018
|
jednatel |
16.02.2013 |
Adresa: |
26101, 22886427, Příbram, Příbram, Lazec, 60, Lazec 60, 26101 Příbram |
|