HAYAF MOHAMMED H ALWAHBI
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
19.07.2018 |
Adresa: |
21474, Jeddah, Jeddah alhamra st., P.O. BOX 17000 |
|
HUSAM ADNAN ADEL AL-ANSARI
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
19.07.2018 |
Adresa: |
04001, Košice, Šafárikova trieda 288/9 |
|
MOHAMMED AHMED AL-MESBAHI
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
19.07.2018 |
Adresa: |
Džidda, Alnaseem St., P.O. BOX 17000 |
|
HAYAF MOHAMMED H ALWAHBI
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
19.07.2018 |
Adresa: |
Jeddah, Jeddah alhamra st., P.O. BOX 17000, 21474, Jeddah alhamra st., P.O. BOX 17000, 21474 Jeddah, Saúdská Arábie |
|
HUSAM ADNAN ADEL AL-ANSARI
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
19.07.2018 |
Adresa: |
Košice, Šafárikova trieda 288/9, 04001, Šafárikova trieda 288/9, 04001 Košice, Slovensko |
|
MOHAMMED AHMED AL-MESBAHI
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
člen správní rady |
19.07.2018 |
Adresa: |
Džidda, Alnaseem St., P.O. BOX 17000, Alnaseem St., P.O. BOX 17000, Džidda, Saúdská Arábie |
|
MONIKA ŠTEFANČINOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen správní rady |
22.02.2016 |
Adresa: |
04013, Košice - Sídlisko Ťahanovce, Bukurešťská 2559/30 |
|
MONIKA ŠTEFANČINOVÁ
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen správní rady |
22.02.2016 |
Adresa: |
Košice - Sídlisko Ťahanovce, Bukurešťská 2559/30, 04013, Bukurešťská 2559/30, 04013 Košice - Sídlisko Ťahanovce, Slovensko |
|
Jiří Dobeš
|
Neaktivní
od 22.02.2016
|
člen správní rady |
10.06.2014 |
Adresa: |
Košice - Nad Jazerom, Bukovecká 1369/5 |
|
Jozef Šulík
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
předseda správní rady |
10.06.2014 |
Adresa: |
Košice - Juh, Panelová 537/10 |
|
MUDr. Ismail Al-Torkomani
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen správní rady |
10.06.2014 |
Adresa: |
Košice - Juh, Fibichova 1619/3 |
|
Jiří Dobeš
|
Neaktivní
od 22.02.2016
|
člen správní rady |
10.06.2014 |
Adresa: |
Košice - Nad Jazerom, Bukovecká 1369/5, Bukovecká 1369/5, Košice - Nad Jazerom, Slovensko |
|
Jozef Šulík
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
předseda správní rady |
10.06.2014 |
Adresa: |
Košice - Juh, Panelová 537/10, Panelová 537/10, Košice - Juh, Slovensko |
|
MUDr. Ismail Al-Torkomani
|
Neaktivní
od 19.07.2018
|
člen správní rady |
10.06.2014 |
Adresa: |
Košice - Juh, Fibichova 1619/3, Fibichova 1619/3, Košice - Juh, Slovensko |
|