JAN VYSKOČIL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
03.10.2018 |
Adresa: |
18000, 22375384, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Zenklova, 24, 54 |
|
JAN VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 14.05.2024
|
Člen představenstva |
14.05.2024 |
Adresa: |
18000, 22375384, Praha, Libeň, Zenklova, 24, 54, Zenklova 24/54, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JAN VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 14.05.2024
|
člen představenstva |
03.10.2018 |
Adresa: |
18000, 22375384, Praha, Libeň, Zenklova, 24, 54, Zenklova 24/54, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
JAN VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
člen představenstva |
15.08.2014 |
Adresa: |
18200, 22343041, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Ďáblická, 92, 49 |
|
JAN VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 03.10.2018
|
člen představenstva |
15.08.2014 |
Adresa: |
18200, 22343041, Praha, Ďáblice, Ďáblická, 92, 49, Ďáblická 92/49, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
JAN VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen představenstva |
29.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21711925, Praha 1, Nové Město, Petrská, 1426, 1 |
|
JAN VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 15.08.2014
|
člen představenstva |
29.11.2013 |
Adresa: |
11000, 21711925, Praha, Nové Město, Petrská, 1426, 1, Petrská 1426/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JAN VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 29.11.2013
|
člen představenstva |
01.02.2013 |
Adresa: |
11000, 21711925, Praha, Nové Město, Petrská, 1426, 1 |
|
JAN VYSKOČIL
|
Neaktivní
od 29.11.2013
|
člen představenstva |
01.02.2013 |
Adresa: |
11000, 21711925, Praha, Nové Město, Petrská, 1426, 1, Petrská 1426/1, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|