Ing. MILOSLAV KUŽELA
|
Aktivní
|
jednatel |
19.06.2024 |
Adresa: |
67505, 86184385, Třebíč, Rudíkov, Rudíkov, 284, č.p. 284, 67505 Rudíkov |
|
Ing. TOMÁŠ HALAMÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
74266, 8325189, Nový Jičín, Štramberk, Štramberk, Kozina, 802 |
|
Ing. TOMÁŠ HALAMÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.06.2018 |
Adresa: |
74266, 8325189, Nový Jičín, Štramberk, Štramberk, Kozina, 802, Kozina 802, 74266 Štramberk |
|
Ing. MILOSLAV KUŽELA
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
74266, 8322333, Štramberk, Štramberk, Kozina, 524 |
|
Ing. TOMÁŠ HALAMÍK
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19168411, Brno, Veveří, Kounicova, 294, 63 |
|
Ing. TOMÁŠ HALAMÍK
|
Neaktivní
od 27.06.2018
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
60200, 19168411, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 294, 63, Kounicova 294/63, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. MILOSLAV KUŽELA
|
Neaktivní
od 19.06.2024
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
74266, 8322333, Nový Jičín, Štramberk, Štramberk, Kozina, 524, Kozina 524, 74266 Štramberk |
|
Ing. Miloslav Kužela
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
26.06.2012 |
Adresa: |
74266, 8322333, Štramberk, Kozina, 524 |
|
Ing. Tomáš Halamík
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
26.06.2012 |
Adresa: |
60200, Brno, Kounicova, 294, 63 |
|
Ing. TOMÁŠ HALAMÍK
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
26.06.2012 |
Adresa: |
60200, 19168411, Brno-město, Brno, Veveří, Kounicova, 294, 63, Kounicova 294/63, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. MILOSLAV KUŽELA
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
26.06.2012 |
Adresa: |
74266, 8322333, Nový Jičín, Štramberk, Štramberk, Kozina, 524, Kozina 524, 74266 Štramberk |
|