Mgr. MICHAL DOBEŠ
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
jednatel |
30.05.2014 |
Adresa: |
66432, 26540029, Vranov, Vranov, 284 |
|
Mgr. MAREK GALVAS
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
jednatel |
30.05.2014 |
Adresa: |
62400, 19678550, Brno, Komín, Běly Pažoutové, 686, 16 |
|
Mgr. MICHAL DOBEŠ
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
jednatel |
30.05.2014 |
Adresa: |
66432, 26540029, Brno-venkov, Vranov, Vranov, 284, č.p. 284, 66432 Vranov |
|
Mgr. MAREK GALVAS
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
jednatel |
30.05.2014 |
Adresa: |
62400, 19678550, Brno-město, Brno, Komín, Běly Pažoutové, 686, 16, Běly Pažoutové 686/16, Komín, 62400 Brno |
|
DANEŠ ZÁTORSKÝ
|
Neaktivní
od 30.05.2014
|
jednatel |
23.10.2013 |
Adresa: |
71300, 3143139, Ostrava, Heřmanice, Parcelní, 330, 20 |
|
Daneš Zátorský
|
Neaktivní
od 30.05.2014
|
jednatel |
23.10.2013 |
Adresa: |
71300, 3143139, Ostrava-město, Ostrava, Heřmanice, Parcelní, 330, 20, Parcelní 330/20, Heřmanice, 71300 Ostrava |
|
Daneš Zátorský
|
Neaktivní
od 23.10.2013
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
71300, Ostrava, Heřmanice, Parcelní, 330, 20 |
|
Ing. Rudolf Bochenek
|
Neaktivní
od 30.05.2014
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
71100, Ostrava, Koblov, Antošovická, 260, 248 |
|
Daneš Zátorský
|
Neaktivní
od 23.10.2013
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
71300, 3143139, Ostrava-město, Ostrava, Heřmanice, Parcelní, 330, 20, Parcelní 330/20, Heřmanice, 71300 Ostrava |
|
Ing. RUDOLF BOCHENEK
|
Neaktivní
od 30.05.2014
|
jednatel |
07.08.2012 |
Adresa: |
71100, 3227529, Ostrava-město, Ostrava, Koblov, Antošovická, 260, 248, Antošovická 260/248, Koblov, 71100 Ostrava |
|
Ing. Simona Králová
|
Neaktivní
od 07.08.2012
|
jednatel |
21.06.2012 |
Adresa: |
74720, Vřesina, Luční, 391, 3 |
|
Ing. Simona Králová
|
Neaktivní
od 07.08.2012
|
jednatel |
21.06.2012 |
Adresa: |
74720, 28209869, Opava, Vřesina, Vřesina, Luční, 391, 3, Luční 391/3, 74720 Vřesina |
|