DALIBOR KLIMŠA
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.02.2020 |
Adresa: |
73601, 24854794, Karviná, Havířov, Podlesí, Kosmonautů, 1233, 43 |
|
DALIBOR KLIMŠA
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.02.2020 |
Adresa: |
73601, 24854794, Karviná, Havířov, Podlesí, Kosmonautů, 1233, 43, Kosmonautů 1233/43, Podlesí, 73601 Havířov |
|
ADOLF CIENCIALA
|
Neaktivní
od 17.02.2020
|
jednatel |
10.04.2013 |
Adresa: |
73562, 5761221, Český Těšín, Stanislavice, Pod Kamionkou, 91 |
|
ADOLF CIENCIALA
|
Neaktivní
od 17.02.2020
|
jednatel |
10.04.2013 |
Adresa: |
73562, 5761221, Karviná, Český Těšín, Stanislavice, Pod Kamionkou, 91, Pod Kamionkou 91, Stanislavice, 73562 Český Těšín |
|
Mgr. Karel Šrámek
|
Neaktivní
od 10.04.2013
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
73601, Havířov, Město, Mánesova, 986, 36 |
|
Dalibor Klimša
|
Neaktivní
od 20.02.2020
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
73601, Havířov, Podlesí, Kosmonautů, 1205, 1 |
|
Mgr. Karel Šrámek
|
Neaktivní
od 10.04.2013
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
73601, 24905801, Karviná, Havířov, Město, Mánesova, 986, 36, Mánesova 986/36, Město, 73601 Havířov |
|
Dalibor Klimša
|
Neaktivní
od 20.02.2020
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
73601, 24854514, Karviná, Havířov, Podlesí, Kosmonautů, 1205, 1, Kosmonautů 1205/1, Podlesí, 73601 Havířov |
|