ROMANA VALOUCHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
78501, 25016601, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Ořechová, 1067, 41 |
|
ROMANA VALOUCHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
19.08.2015 |
Adresa: |
78501, 25016601, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Ořechová, 1067, 41, Ořechová 1067/41, 78501 Šternberk |
|
MUDr. Richard Rýznar
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2012 |
Adresa: |
78803, 5828384, Nový Malín, Nový Malín, 417 |
|
MUDr. Richard Rýznar
|
Aktivní
|
jednatel |
13.11.2012 |
Adresa: |
78803, 5828384, Šumperk, Nový Malín, Nový Malín, 417, č.p. 417, 78803 Nový Malín |
|
ROMANA RÝZNAROVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
78501, 25016601, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Ořechová, 1067, 41 |
|
ROMANA RÝZNAROVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2015
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
78501, 25016601, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Ořechová, 1067, 41, Ořechová 1067/41, 78501 Šternberk |
|
ROMANA BALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
78501, 25016601, Šternberk, Šternberk, Ořechová, 1067, 41 |
|
ROMANA BALÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
10.12.2013 |
Adresa: |
78501, 25016601, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Ořechová, 1067, 41, Ořechová 1067/41, 78501 Šternberk |
|
MUDr. Romana Balíková
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
jednatel |
13.11.2012 |
Adresa: |
78501, 16359895, Šternberk, Šternberk, Jiráskova, 2234, 44 |
|
MUDr. Romana Balíková
|
Neaktivní
od 10.12.2013
|
jednatel |
13.11.2012 |
Adresa: |
78501, 16359895, Olomouc, Šternberk, Šternberk, Jiráskova, 2234, 44, Jiráskova 2234/44, 78501 Šternberk |
|