Ing. LUKÁŠ PALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
73934, 20552921, Šenov, Šenov, Kaštanová, 1439 |
|
Ing. LUKÁŠ PALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.10.2015 |
Adresa: |
73934, 20552921, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Kaštanová, 1439, Kaštanová 1439, 73934 Šenov |
|
Ing. LUKÁŠ PALÍK
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
16.10.2015 |
Adresa: |
73934, 20552921, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Kaštanová, 1439 |
|
Ing. LUKÁŠ PALÍK
|
Neaktivní
od 30.10.2015
|
jednatel |
16.10.2015 |
Adresa: |
73934, 20552921, Ostrava-město, Šenov, Šenov, Kaštanová, 1439, Kaštanová 1439, 73934 Šenov |
|
ESTER MAZUROVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
73601, 24869376, Havířov, Šumbark, Na Kremplách, 78, 14 |
|
ESTER MAZUROVÁ
|
Neaktivní
od 16.10.2015
|
jednatel |
14.08.2014 |
Adresa: |
73601, 24869376, Karviná, Havířov, Šumbark, Na Kremplách, 78, 14, Na Kremplách 78/14, Šumbark, 73601 Havířov |
|
ESTER MAZUROVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
20.11.2012 |
Adresa: |
73601, 24869376, Havířov, Šumbark, Na Kremplách, 78, 14 |
|
ESTER MAZUROVÁ
|
Neaktivní
od 14.08.2014
|
jednatel |
20.11.2012 |
Adresa: |
73601, 24869376, Karviná, Havířov, Šumbark, Na Kremplách, 78, 14, Na Kremplách 78/14, Šumbark, 73601 Havířov |
|