PhDr. LADISLAV ČECHÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2022 |
Adresa: |
78301, 82300623, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Kyselovská, 660, 106 |
|
PhDr. LADISLAV ČECHÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.03.2022 |
Adresa: |
78301, 82300623, Olomouc, Olomouc, Slavonín, Kyselovská, 660, 106, Kyselovská 660/106, Slavonín, 78301 Olomouc |
|
PAVEL ŘOUTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.12.2014 |
Adresa: |
78361, 16131177, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Československé armády, 142 |
|
PAVEL ŘOUTIL
|
Aktivní
|
jednatel |
30.12.2014 |
Adresa: |
78361, 16131177, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Československé armády, 142, Československé armády 142, 78361 Hlubočky |
|
PhDr. LADISLAV ČECHÁK
|
Neaktivní
od 02.03.2022
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
77900, 23306424, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wellnerova, 559, 12 |
|
PhDr. LADISLAV ČECHÁK
|
Neaktivní
od 02.03.2022
|
jednatel |
21.03.2019 |
Adresa: |
77900, 23306424, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wellnerova, 559, 12, Wellnerova 559/12, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
LADISLAV ČECHÁK
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
77900, 23306424, Olomouc, Nová Ulice, Wellnerova, 559, 12 |
|
LADISLAV ČECHÁK
|
Neaktivní
od 21.03.2019
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
77900, 23306424, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Wellnerova, 559, 12, Wellnerova 559/12, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
LADISLAV ČECHÁK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
78365, 16207793, Mrsklesy, Mrsklesy, 120 |
|
TOMÁŠ FIALA
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
78335, 25714473, Olomouc, Chomoutov, Lužní, 324, 1 |
|
LADISLAV ČECHÁK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
78365, 16207793, Olomouc, Mrsklesy, Mrsklesy, 120, č.p. 120, 78365 Mrsklesy |
|
TOMÁŠ FIALA
|
Neaktivní
od 30.12.2014
|
jednatel |
29.04.2013 |
Adresa: |
78335, 25714473, Olomouc, Olomouc, Chomoutov, Lužní, 324, 1, Lužní 324/1, Chomoutov, 78335 Olomouc |
|
MARTIN HOVORKA
|
Neaktivní
od 29.04.2013
|
jednatel |
14.12.2012 |
Adresa: |
77900, 23320991, Olomouc, Olomouc, Polská, 290, 66 |
|
MARTIN HOVORKA
|
Neaktivní
od 29.04.2013
|
jednatel |
14.12.2012 |
Adresa: |
77900, 23320991, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Polská, 290, 66, Polská 290/66, 77900 Olomouc |
|