MINH PHAM TUAN
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
12000, 21740801, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 154, 30 |
|
MINH PHAM TUAN
|
Neaktivní
od 16.12.2021
|
jednatel |
24.02.2021 |
Adresa: |
12000, 21740801, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 154, 30, Záhřebská 154/30, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
TUAN MINH PHAM
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
jednatel |
09.04.2016 |
Adresa: |
14100, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Vnější, 1018, 3 |
|
TUAN MINH PHAM
|
Neaktivní
od 24.02.2021
|
jednatel |
09.04.2016 |
Adresa: |
14100, 21911142, Praha, Michle, Vnější, 1018, 3, Vnější 1018/3, Michle, 14100 Praha 4 |
|
PAVEL PRŮCHA
|
Neaktivní
od 09.04.2016
|
Jednatel |
29.10.2013 |
Adresa: |
33701, 20780231, Rokycany, Nové Město, Rokycanova, 1063 |
|
PAVEL PRŮCHA
|
Neaktivní
od 09.04.2016
|
Jednatel |
29.10.2013 |
Adresa: |
33701, 20780231, Rokycany, Rokycany, Nové Město, Rokycanova, 1063, Rokycanova 1063, Nové Město, 33701 Rokycany |
|
JAKUB LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
jednatel |
10.10.2013 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha 1, Nové Město, Lannova, 2061, 8 |
|
JAKUB LUKÁŠ
|
Neaktivní
od 29.10.2013
|
jednatel |
10.10.2013 |
Adresa: |
11000, 21714606, Praha, Nové Město, Lannova, 2061, 8, Lannova 2061/8, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
GABRIELA BORDOVSKÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2013
|
Jednatel |
10.06.2013 |
Adresa: |
74285, 8365652, Vřesina, Vřesina, Hlubočická, 102 |
|
GABRIELA BORDOVSKÁ
|
Neaktivní
od 10.10.2013
|
Jednatel |
10.06.2013 |
Adresa: |
74285, 8365652, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Hlubočická, 102, Hlubočická 102, 74285 Vřesina |
|
Gabriela Bordovská
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
Jednatel |
10.12.2012 |
Adresa: |
74285, 8365652, Vřesina, Hlubočická, 102 |
|
GABRIELA BORDOVSKÁ
|
Neaktivní
od 10.06.2013
|
Jednatel |
10.12.2012 |
Adresa: |
74285, 8365652, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Hlubočická, 102, Hlubočická 102, 74285 Vřesina |
|