Ing. JAROSLAV MAREK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
19.07.2024 |
Adresa: |
46841, 12222232, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Šumburk nad Desnou, Popelnická, 446, Popelnická 446, Šumburk nad Desnou, 46841 Tanvald |
|
Ing. MARTIN KOHOUT
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
19.07.2024 |
Adresa: |
46845, 12234672, Jablonec nad Nisou, Velké Hamry, Velké Hamry, 580, č.p. 580, 46845 Velké Hamry |
|
Bc. LUKÁŠ LEJSEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
19.07.2024 |
Adresa: |
46846, 12147966, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 110, Haratice 110, 46846 Plavy |
|
Ing. MARTIN KOHOUT
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
11.05.2021 |
Adresa: |
46845, 12234672, Jablonec nad Nisou, Velké Hamry, Velké Hamry, 580 |
|
Ing. JAROSLAV MAREK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
18.07.2019 |
Adresa: |
46846, 12147940, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 108 |
|
Bc. LUKÁŠ LEJSEK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
18.07.2019 |
Adresa: |
46846, 12147966, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 110 |
|
Ing. JAROSLAV MAREK
|
Neaktivní
od 19.07.2024
|
Předseda představenstva |
14.06.2024 |
Adresa: |
46841, 12222232, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Šumburk nad Desnou, Popelnická, 446, Popelnická 446, Šumburk nad Desnou, 46841 Tanvald |
|
Ing. MARTIN KOHOUT
|
Neaktivní
od 19.07.2024
|
Místopředseda představenstva |
11.05.2021 |
Adresa: |
46845, 12234672, Jablonec nad Nisou, Velké Hamry, Velké Hamry, 580, č.p. 580, 46845 Velké Hamry |
|
ZDENĚK MLEJNEK
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
Místopředseda představenstva |
18.07.2019 |
Adresa: |
46822, 19872984, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Železný Brod, Smetanovo zátiší, 438 |
|
ZDENĚK MLEJNEK
|
Neaktivní
od 11.05.2021
|
Místopředseda představenstva |
18.07.2019 |
Adresa: |
46822, 19872984, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Železný Brod, Smetanovo zátiší, 438, Smetanovo zátiší 438, 46822 Železný Brod |
|
Ing. JAROSLAV MAREK
|
Neaktivní
od 14.06.2024
|
Předseda představenstva |
18.07.2019 |
Adresa: |
46846, 12147940, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 108, Haratice 108, 46846 Plavy |
|
Bc. LUKÁŠ LEJSEK
|
Neaktivní
od 19.07.2024
|
Člen představenstva |
18.07.2019 |
Adresa: |
46846, 12147966, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 110, Haratice 110, 46846 Plavy |
|
Ing. JAROSLAV MAREK
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Předseda představenstva |
03.10.2014 |
Adresa: |
46846, 12147940, Plavy, Haratice, 108 |
|
ZDENĚK MLEJNEK
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Mistopředseda představenstva |
03.10.2014 |
Adresa: |
46822, 19872984, Železný Brod, Železný Brod, Smetanovo zátiší, 438 |
|
Bc. LUKÁŠ LEJSEK
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Člen představenstva |
03.10.2014 |
Adresa: |
46846, 12147966, Plavy, Haratice, 110 |
|
Ing. JAROSLAV MAREK
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Předseda představenstva |
03.10.2014 |
Adresa: |
46846, 12147940, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 108, Haratice 108, 46846 Plavy |
|
ZDENĚK MLEJNEK
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Mistopředseda představenstva |
03.10.2014 |
Adresa: |
46822, 19872984, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Železný Brod, Smetanovo zátiší, 438, Smetanovo zátiší 438, 46822 Železný Brod |
|
Bc. LUKÁŠ LEJSEK
|
Neaktivní
od 18.07.2019
|
Člen představenstva |
03.10.2014 |
Adresa: |
46846, 12147966, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 110, Haratice 110, 46846 Plavy |
|
Ing. JAROSLAV MAREK
|
Neaktivní
od 03.10.2014
|
předseda představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
46846, 12147940, Plavy, Haratice, 108 |
|
Zdeněk Mlejnek
|
Neaktivní
od 03.10.2014
|
místopředseda představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
46822, 19872984, Železný Brod, Smetanovo zátiší, 438 |
|
Ing. Josef Vedral
|
Neaktivní
od 03.10.2014
|
člen představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
46841, 12228761, Tanvald, Vnitřní, 575 |
|
Ing. JAROSLAV MAREK
|
Neaktivní
od 03.10.2014
|
předseda představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
46846, 12147940, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 108, Haratice 108, 46846 Plavy |
|
ZDENĚK MLEJNEK
|
Neaktivní
od 03.10.2014
|
místopředseda představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
46822, 19872984, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Železný Brod, Smetanovo zátiší, 438, Smetanovo zátiší 438, 46822 Železný Brod |
|
Ing. Josef Vedral
|
Neaktivní
od 03.10.2014
|
člen představenstva |
30.07.2010 |
Adresa: |
46841, 12228761, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Tanvald, Vnitřní, 575, Vnitřní 575, 46841 Tanvald |
|
Ing. JAROSLAV MAREK
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Předseda představenstva |
24.10.2001 |
Adresa: |
46846, 12147940, Plavy, Haratice, 108 |
|
Dr.Ing. Jaromír Drábek
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Místopředseda představenstva |
24.10.2001 |
Adresa: |
46606, 12088951, Jablonec nad Nisou, Turistická, 9 |
|
Ing. Josef Vedral
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Člen představenstva |
24.10.2001 |
Adresa: |
46841, 12228761, Tanvald, Vnitřní, 575 |
|
Ing. JAROSLAV MAREK
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Předseda představenstva |
24.10.2001 |
Adresa: |
46846, 12147940, Jablonec nad Nisou, Plavy, Haratice, 108, Haratice 108, 46846 Plavy |
|
Dr.Ing. Jaromír Drábek
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Místopředseda představenstva |
24.10.2001 |
Adresa: |
46606, 12088951, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice, Turistická, 116, 9, Turistická 116/9, Vrkoslavice, 46606 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Josef Vedral
|
Neaktivní
od 30.07.2010
|
Člen představenstva |
24.10.2001 |
Adresa: |
46841, 12228761, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Tanvald, Vnitřní, 575, Vnitřní 575, 46841 Tanvald |
|
Ing. Pavel Fuchs
|
Neaktivní
od 24.10.2001
|
Člen představenstva |
22.05.1997 |
Adresa: |
Desná v Jizerských horách, Desná, III/862 |
|
Ing. Pavel Fuchs
|
Neaktivní
od 24.10.2001
|
Člen představenstva |
22.05.1997 |
Adresa: |
III/862, Desná v Jizerských horách, Desná, Desná III/862, Desná v Jizerských horách, Česká republika |
|
Ing. Jaromír Drábek
|
Neaktivní
od 24.10.2001
|
člen představenstva |
18.05.1993 |
Adresa: |
12088951, Jablonec nad Nisou, Turistická, 9 |
|
Ing. Jaromír Drábek
|
Neaktivní
od 24.10.2001
|
člen představenstva |
18.05.1993 |
Adresa: |
46606, 12088951, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Vrkoslavice, Turistická, 116, 9, Turistická 116/9, Vrkoslavice, 46606 Jablonec nad Nisou |
|
ing. Pavel Pangrác
|
Neaktivní
od 18.05.1993
|
Člen představenstva |
03.12.1991 |
Adresa: |
12198749, Jablonec nad Nisou, Mšenská, 64 |
|
ing. Josef Vedral
|
Neaktivní
od 22.05.1997
|
Člen představenstva |
03.12.1991 |
Adresa: |
Tanvald, Výšina, 575 |
|
ing. Jaroslav Marek
|
Neaktivní
od 24.10.2001
|
Člen představenstva |
03.12.1991 |
Adresa: |
Plavy, Haratice, lO8 |
|
Zdeněk Mlejnek
|
Neaktivní
od 24.10.2001
|
Člen představenstva |
03.12.1991 |
Adresa: |
19872984, Železný Brod, Smetanovo zátiší, 438 |
|
ing. Pavel Pangrác
|
Neaktivní
od 18.05.1993
|
Člen představenstva |
03.12.1991 |
Adresa: |
46604, 12198749, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Mšenská, 3988, 64, Mšenská 3988/64, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
Ing. Josef Vedral
|
Neaktivní
od 22.05.1997
|
Člen představenstva |
03.12.1991 |
Adresa: |
46841, 12228761, Jablonec nad Nisou, Tanvald, Tanvald, Vnitřní, 575, Vnitřní 575, 46841 Tanvald |
|
ing. Jaroslav Marek
|
Neaktivní
od 24.10.2001
|
Člen představenstva |
03.12.1991 |
Adresa: |
lO8, Plavy, Haratice, Haratice lO8, Plavy, Česká republika |
|
ZDENĚK MLEJNEK
|
Neaktivní
od 24.10.2001
|
Člen představenstva |
03.12.1991 |
Adresa: |
46822, 19872984, Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Železný Brod, Smetanovo zátiší, 438, Smetanovo zátiší 438, 46822 Železný Brod |
|