Ing. JIŘÍ ŽÍTEK
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
46001, 23744308, Liberec, Liberec XXXIII-Machnín, Heřmánková, 75 |
|
Ing. Jiří Žítek
|
Aktivní
|
jednatel |
31.07.2014 |
Adresa: |
46001, 23744308, Liberec, Liberec, Liberec XXXIII-Machnín, Heřmánková, 75, Heřmánková 75, Liberec XXXIII-Machnín, 46001 Liberec |
|
Ing. Jiří Žítek
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
02.07.2009 |
Adresa: |
46001, 23744308, Liberec, Liberec XXXIII - Machnín, Heřmánková, 75 |
|
Ing. Jiří Žítek
|
Neaktivní
od 31.07.2014
|
jednatel |
02.07.2009 |
Adresa: |
46001, 23744308, Liberec, Liberec, Liberec XXXIII-Machnín, Heřmánková, 75, Heřmánková 75, Liberec XXXIII-Machnín, 46001 Liberec |
|
Miloš Vacek
|
Neaktivní
od 02.07.2009
|
Jednatel |
31.10.1997 |
Adresa: |
46604, 12195057, Jablonec nad Nisou, Arbesova, 64 |
|
Miloš Vacek
|
Neaktivní
od 02.07.2009
|
Jednatel |
31.10.1997 |
Adresa: |
46604, 12195057, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Arbesova, 366, 64, Arbesova 366/64, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
Miloš Vacek
|
Neaktivní
od 31.10.1997
|
Jednatel |
14.05.1993 |
Adresa: |
100, Liberec 6, U potůčku 620 |
|
František Pavlíček
|
Neaktivní
od 03.09.1998
|
Jednatel |
14.05.1993 |
Adresa: |
100, Liberec 30, Chmelařská 140 |
|
František Růža
|
Neaktivní
od 02.07.2009
|
Jednatel |
14.05.1993 |
Adresa: |
100, Liberec 5, Aloisina výšina 632 |
|
Miloš Vacek
|
Neaktivní
od 31.10.1997
|
Jednatel |
14.05.1993 |
Adresa: |
46006, 23672366, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, U Potůčku, 620, 10, U Potůčku 620/10, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|
František Pavlíček
|
Neaktivní
od 03.09.1998
|
Jednatel |
14.05.1993 |
Adresa: |
46311, 23752921, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Chmelařská, 140, Chmelařská 140, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
František Růža
|
Neaktivní
od 02.07.2009
|
Jednatel |
14.05.1993 |
Adresa: |
46015, 23723131, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 632, 108, Aloisina výšina 632/108, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Petr Borodin
|
Neaktivní
od 14.05.1993
|
Společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
100, Liberec 30, Čížkova 1107/10 |
|
František Pavlíček
|
Neaktivní
od 14.05.1993
|
Společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
100, Liberec 30, Chmelařská 140 |
|
František Růža
|
Neaktivní
od 14.05.1993
|
Společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
100, Liberec 5, Aloisina výšina 632 |
|
Miloš Vacek
|
Neaktivní
od 14.05.1993
|
Společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
100, Liberec 6, U potůčku 620 |
|
Petr Borodin
|
Neaktivní
od 14.05.1993
|
Společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
46001, 23664240, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Čížkova, 1107, 10, Čížkova 1107/10, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
František Pavlíček
|
Neaktivní
od 14.05.1993
|
Společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
46311, 23752921, Liberec, Liberec, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, Chmelařská, 140, Chmelařská 140, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 46311 Liberec |
|
František Růža
|
Neaktivní
od 14.05.1993
|
Společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
46015, 23723131, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Aloisina výšina, 632, 108, Aloisina výšina 632/108, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Miloš Vacek
|
Neaktivní
od 14.05.1993
|
Společník |
12.12.1991 |
Adresa: |
46006, 23672366, Liberec, Liberec, Liberec VI-Rochlice, U Potůčku, 620, 10, U Potůčku 620/10, Liberec VI-Rochlice, 46006 Liberec |
|