ZDENĚK VODIČKA
|
Aktivní
|
Prokurista |
08.02.2019 |
Adresa: |
43401, 5096987, Most, Most, Most, Václava Talicha, 1491, 4 |
|
ZDENĚK VODIČKA
|
Aktivní
|
Prokurista |
08.02.2019 |
Adresa: |
43401, 5096987, Most, Most, Most, Václava Talicha, 1491, 4, Václava Talicha 1491/4, 43401 Most |
|
Petr Eichler
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.01.1995 |
Adresa: |
Most, J.Suka, 1592 |
|
PETR EICHLER
|
Neaktivní
od 09.07.2024
|
Jednatel |
15.06.2024 |
Adresa: |
43401, 5097801, Most, Most, Most, Josefa Suka, 1592, 3, Josefa Suka 1592/3, 43401 Most |
|
PETR EICHLER
|
Neaktivní
od 15.06.2024
|
Jednatel |
25.01.1995 |
Adresa: |
43401, 5097801, Most, Most, Most, Josefa Suka, 1592, 3, Josefa Suka 1592/3, 43401 Most |
|
Alena Ptáková
|
Neaktivní
od 25.01.1995
|
Jednatel |
02.12.1991 |
Adresa: |
Most, J.Ježka, ll64 |
|
Zdeněk Vodička
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
Prokurista |
02.12.1991 |
Adresa: |
Most, Růžová, 3O8O |
|
Alena Ptáková
|
Neaktivní
od 25.01.1995
|
Jednatel |
02.12.1991 |
Adresa: |
ll64, Most, J.Ježka, J.Ježka ll64, Most, Česká republika |
|
Zdeněk Vodička
|
Neaktivní
od 08.02.2019
|
Prokurista |
02.12.1991 |
Adresa: |
43401, 5082943, Most, Most, Most, Lidická, 38, 2, Lidická 38/2, 43401 Most |
|