PAVEL STRNAD
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
41752, 14988984, Teplice, Hostomice, Hostomice, Mlýnská, 158 |
|
PAVEL STRNAD
|
Aktivní
|
jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
41752, 14988984, Teplice, Hostomice, Hostomice, Mlýnská, 158, Mlýnská 158, 41752 Hostomice |
|
PAVEL STRNAD
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
25.01.2017 |
Adresa: |
41752, 14990253, Teplice, Hostomice, Hostomice, Školní náměstí, 302 |
|
PAVEL STRNAD
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
25.01.2017 |
Adresa: |
41752, 14990253, Teplice, Hostomice, Hostomice, Školní náměstí, 302, Školní náměstí 302, 41752 Hostomice |
|
STANISLAVA STRNADOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
jednatel |
23.02.2016 |
Adresa: |
41752, 14990253, Hostomice, Hostomice, Školní náměstí, 302 |
|
STANISLAVA STRNADOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2017
|
jednatel |
23.02.2016 |
Adresa: |
41752, 14990253, Teplice, Hostomice, Hostomice, Školní náměstí, 302, Školní náměstí 302, 41752 Hostomice |
|
PAVEL STRNAD
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
Jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
41752, 14990253, Hostomice, Hostomice, Školní náměstí, 302 |
|
PAVEL STRNAD
|
Neaktivní
od 23.02.2016
|
Jednatel |
04.11.2013 |
Adresa: |
41752, 14990253, Teplice, Hostomice, Hostomice, Školní náměstí, 302, Školní náměstí 302, 41752 Hostomice |
|
PAVEL STRNAD
|
Neaktivní
od 04.11.2013
|
Jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
41752, 14990253, Hostomice, Hostomice, Školní náměstí, 302 |
|
PAVEL STRNAD
|
Neaktivní
od 04.11.2013
|
Jednatel |
31.10.2012 |
Adresa: |
41752, 14990253, Teplice, Hostomice, Hostomice, Školní náměstí, 302, Školní náměstí 302, 41752 Hostomice |
|
Lenka Šverhartová
|
Neaktivní
od 19.02.1997
|
Jednatel |
02.02.1995 |
Adresa: |
2920956, Litoměřice, 5.května, 4 |
|
Lenka Šverhartová
|
Neaktivní
od 19.02.1997
|
Jednatel |
02.02.1995 |
Adresa: |
41201, 2920956, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, 5. května, 143, 4, 5. května 143/4, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
Lenka Šverhartová
|
Neaktivní
od 02.02.1995
|
Jednatel |
05.12.1991 |
Adresa: |
2920964, Litoměřice, 5. května, 3 |
|
Pavel Strnad
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
Jednatel |
05.12.1991 |
Adresa: |
Praha 4, Kozelkova, l776 |
|
Lenka Šverhartová
|
Neaktivní
od 02.02.1995
|
Jednatel |
05.12.1991 |
Adresa: |
41201, 2920964, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, 5. května, 144, 3, 5. května 144/3, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
Pavel Strnad
|
Neaktivní
od 31.10.2012
|
Jednatel |
05.12.1991 |
Adresa: |
l776, Praha 4, Kozelkova, Kozelkova l776, Praha 4, Česká republika |
|