ONDŘEJ MIKEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
31.01.2024 |
Adresa: |
40317, 9297570, Ústí nad Labem, Chabařovice, Chabařovice, V Aleji, 344, V Aleji 344, 40317 Chabařovice |
|
ONDŘEJ MIKEŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.11.2016 |
Adresa: |
40317, 9297570, Ústí nad Labem, Chabařovice, Chabařovice, V Aleji, 344 |
|
ONDŘEJ MIKEŠ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.11.2016 |
Adresa: |
40317, 9297570, Ústí nad Labem, Chabařovice, Chabařovice, V Aleji, 344, V Aleji 344, 40317 Chabařovice |
|
Ondřej Mikeš
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
Jednatel |
23.12.2008 |
Adresa: |
40317, 9297570, Chabařovice, V Aleji, 344 |
|
ONDŘEJ MIKEŠ
|
Neaktivní
od 04.11.2016
|
Jednatel |
23.12.2008 |
Adresa: |
40317, 9297570, Ústí nad Labem, Chabařovice, Chabařovice, V Aleji, 344, V Aleji 344, 40317 Chabařovice |
|
Josef Mikeš
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
Jednatel |
06.10.2006 |
Adresa: |
40317, 9297570, Chabařovice, V Aleji, 344 |
|
Josef Mikeš
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
Jednatel |
06.10.2006 |
Adresa: |
40317, 9297570, Ústí nad Labem, Chabařovice, Chabařovice, V Aleji, 344, V Aleji 344, 40317 Chabařovice |
|
Vítězslav Mikeš
|
Neaktivní
od 06.10.2006
|
Jednatel |
10.02.1994 |
Adresa: |
40011, Ústí nad Labem - Dobětice, Ježkova, 3223/8 |
|
Vítězslav Mikeš
|
Neaktivní
od 06.10.2006
|
Jednatel |
10.02.1994 |
Adresa: |
3223/8, Ústí nad Labem - Dobětice, Ježkova, 40011, Ježkova 3223/8, 40011 Ústí nad Labem - Dobětice, Česká republika |
|
Vítězslav Mikeš
|
Neaktivní
od 10.02.1994
|
Ředitel |
02.01.1992 |
Adresa: |
40011, Ústí nad Labem - Dobětice, Ježkova, 3223/8 |
|
Vítězslav Mikeš
|
Neaktivní
od 10.02.1994
|
Ředitel |
02.01.1992 |
Adresa: |
3223/8, Ústí nad Labem - Dobětice, Ježkova, 40011, Ježkova 3223/8, 40011 Ústí nad Labem - Dobětice, Česká republika |
|