JAROSLAV FRIC
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
Předseda |
19.09.2015 |
Adresa: |
43986, 9202617, Kryry, Strojetice, 57 |
|
Ing. OLGA VAŠÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
Místopředseda |
19.09.2015 |
Adresa: |
43986, 9202269, Kryry, Strojetice, 14 |
|
PETR POBORSKÝ
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
Člen |
19.09.2015 |
Adresa: |
44101, 40235262, Podbořany, Podbořany, Švermova, 1024 |
|
JAROSLAV FRIC
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
Předseda |
19.09.2015 |
Adresa: |
43986, 9202617, Louny, Kryry, Strojetice, 57, Strojetice 57, 43986 Kryry |
|
Ing. OLGA VAŠÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
Místopředseda |
19.09.2015 |
Adresa: |
43986, 9202269, Louny, Kryry, Strojetice, 14, Strojetice 14, 43986 Kryry |
|
PETR POBORSKÝ
|
Neaktivní
od 26.09.2016
|
Člen |
19.09.2015 |
Adresa: |
44101, 40235262, Louny, Podbořany, Podbořany, Švermova, 1024, Švermova 1024, 44101 Podbořany |
|
JAROSLAV FRIC
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Předseda |
27.02.2008 |
Adresa: |
43986, 9202617, Kryry, Strojetice, 57 |
|
Ing. OLGA VAŠÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Místopředseda |
27.02.2008 |
Adresa: |
43986, 9202269, Kryry, Strojetice, 14 |
|
Petr Poborský
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Člen |
27.02.2008 |
Adresa: |
44101, 9253190, Podbořany, Sídliště Míru, 774 |
|
JAROSLAV FRIC
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Předseda |
27.02.2008 |
Adresa: |
43986, 9202617, Louny, Kryry, Strojetice, 57, Strojetice 57, 43986 Kryry |
|
Ing. OLGA VAŠÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Místopředseda |
27.02.2008 |
Adresa: |
43986, 9202269, Louny, Kryry, Strojetice, 14, Strojetice 14, 43986 Kryry |
|
Petr Poborský
|
Neaktivní
od 19.09.2015
|
Člen |
27.02.2008 |
Adresa: |
44101, 9253190, Louny, Podbořany, Podbořany, Sídliště Míru, 774, Sídliště Míru 774, 44101 Podbořany |
|
Zdeněk Fajman
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
Člen představenstva |
03.12.2002 |
Adresa: |
19913168, Louny, Očihov, 132 |
|
Miroslav Fajmon
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
Místopředseda představenstva |
03.12.2002 |
|
Zdeněk Fajman
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
Člen představenstva |
03.12.2002 |
Adresa: |
43987, 19913168, Louny, Očihov, Očihov, 132, č.p. 132, 43987 Očihov |
|
Zdeněk Fajman
|
Neaktivní
od 03.12.2002
|
Místopředseda představenstva |
07.08.2002 |
Adresa: |
19913168, Louny, Očihov, 132 |
|
Ing. Josef Kubát
|
Neaktivní
od 03.12.2002
|
Člen představenstva |
07.08.2002 |
Adresa: |
Očihov 86, okres Louny |
|
Miroslav Fajmon
|
Neaktivní
od 03.12.2002
|
Člen představenstva |
07.08.2002 |
|
Ing. Josef Kubát
|
Neaktivní
od 03.12.2002
|
Člen představenstva |
07.08.2002 |
Adresa: |
43987, 19912854, Louny, Očihov, Očihov, 86, č.p. 86, 43987 Očihov |
|
Zdeněk Fajman
|
Neaktivní
od 03.12.2002
|
Místopředseda představenstva |
07.08.2002 |
Adresa: |
43987, 19913168, Louny, Očihov, Očihov, 132, č.p. 132, 43987 Očihov |
|
Luboš Bajer
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
Předseda družstva |
18.12.1998 |
Adresa: |
9254269, Louny, Podbořany, Chodská, 894 |
|
Luboš Bajer
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
Předseda družstva |
18.12.1998 |
Adresa: |
44101, 9254269, Louny, Podbořany, Podbořany, Chodská, 894, Chodská 894, 44101 Podbořany |
|
Ing. Jaroslav Pochman
|
Neaktivní
od 18.12.1998
|
Stat.orgán - předseda družstva |
29.04.1997 |
|
Ing. Josef Kubát
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Stat.org.-místopředseda druž. |
29.04.1997 |
Adresa: |
19912854, Louny, Očihov, 86 |
|
Zdeněk Fajman
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
19913168, Louny, Očihov, 132 |
|
Jiří Kohout
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
|
Zdeňka Šedová
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
|
Eliška Diepoldová
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
|
Jaroslav Bureš
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
|
Josef Parpel
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
19912480, Louny, Očihov, 32 |
|
Rostislav Žáček
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
19912587, Louny, Očihov, 43 |
|
Ing. Jaroslav Pochman
|
Neaktivní
od 18.12.1998
|
Stat.orgán - předseda družstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
Závidov 9, Závidov 9, Česká republika |
|
Ing. Josef Kubát
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Stat.org.-místopředseda druž. |
29.04.1997 |
Adresa: |
43987, 19912854, Louny, Očihov, Očihov, 86, č.p. 86, 43987 Očihov |
|
Zdeněk Fajman
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
43987, 19913168, Louny, Očihov, Očihov, 132, č.p. 132, 43987 Očihov |
|
Jiří Kohout
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
43987, 19912641, Louny, Očihov, Očihov, 50, č.p. 50, 43987 Očihov |
|
Eliška Diepoldová
|
Neaktivní
od 07.08.2002
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
43987, 19912269, Louny, Očihov, Očihov, 9, č.p. 9, 43987 Očihov |
|
Josef Parpel
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
43987, 19912480, Louny, Očihov, Očihov, 32, č.p. 32, 43987 Očihov |
|
Rostislav Žáček
|
Neaktivní
od 27.02.2008
|
Člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
43987, 19912587, Louny, Očihov, Očihov, 43, č.p. 43, 43987 Očihov |
|
Zdeněk B r á n i š , ml.
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
|
Miroslav Fajmon
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
19912510, Očihov, 35 |
|
Josef Horák
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
19912765, Očihov, 64 |
|
Helena Jáhnová
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
|
Zdeněk Fajman
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
19913168, Očihov, 132 |
|
Josef Parpel
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
19912480, Očihov, 32 |
|
Rostislav Žáček
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
19912587, Očihov, 43 |
|
Zdeněk Fajman
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
43987, 19913168, Louny, Očihov, Očihov, 132, č.p. 132, 43987 Očihov |
|
Josef Parpel
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
43987, 19912480, Louny, Očihov, Očihov, 32, č.p. 32, 43987 Očihov |
|
Rostislav Žáček
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
43987, 19912587, Louny, Očihov, Očihov, 43, č.p. 43, 43987 Očihov |
|
Zdeněk B r á n i š , ml.
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
3, Očihov, Očihov 3, Česká republika |
|
Miroslav Fajmon
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
43987, 19912510, Louny, Očihov, Očihov, 35, č.p. 35, 43987 Očihov |
|
Josef Horák
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
43987, 19912765, Louny, Očihov, Očihov, 64, č.p. 64, 43987 Očihov |
|
Helena Jáhnová
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Člen představenstva |
25.02.1993 |
Adresa: |
3, Očihov, Očihov 3, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Pochman
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Stat.orgán - předseda družstva |
31.12.1991 |
|
Ing. Josef Kubát
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Stat.org.-místopředseda druž. |
31.12.1991 |
Adresa: |
19912854, Očihov, 86 |
|
Ing. Jaroslav Pochman
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Stat.orgán - předseda družstva |
31.12.1991 |
Adresa: |
Závidov 9, Závidov 9, Česká republika |
|
Ing. Josef Kubát
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
Stat.org.-místopředseda druž. |
31.12.1991 |
Adresa: |
43987, 19912854, Louny, Očihov, Očihov, 86, č.p. 86, 43987 Očihov |
|